Mgr. IWONA BUREŠOVÁ WANIA
|
Aktivní
|
Předseda |
26.03.2020 |
Adresa: |
73961, 12570052, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Růžová, 610 |
|
Mgr. DARINA SZYMECZKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
26.03.2020 |
Adresa: |
73995, 72509261, Frýdek-Místek, Nýdek, Nýdek, 630 |
|
Mgr. IWONA BUREŠOVÁ WANIA
|
Aktivní
|
Předseda |
26.03.2020 |
Adresa: |
73961, 12570052, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Růžová, 610, Růžová 610, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Mgr. DARINA SZYMECZKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
26.03.2020 |
Adresa: |
73995, 72509261, Frýdek-Místek, Nýdek, Nýdek, 630, č.p. 630, 73995 Nýdek |
|
KATEŘINA LORKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.03.2020
|
místopředseda spolku |
29.06.2018 |
Adresa: |
73961, 12535044, Frýdek-Místek, Třinec, Kanada, Nad úvozem, 193 |
|
KATEŘINA LORKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.03.2020
|
místopředseda spolku |
29.06.2018 |
Adresa: |
73961, 12535044, Frýdek-Místek, Třinec, Kanada, Nad úvozem, 193, Nad úvozem 193, Kanada, 73961 Třinec |
|
FRANTIŠEK HENNER
|
Neaktivní
od 26.03.2020
|
předseda spolku |
01.03.2017 |
Adresa: |
73961, 12562696, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, 17. listopadu, 683 |
|
FRANTIŠEK HENNER
|
Neaktivní
od 26.03.2020
|
předseda spolku |
01.03.2017 |
Adresa: |
73961, 12562696, Frýdek-Místek, Třinec, Staré Město, 17. listopadu, 683, 17. listopadu 683, Staré Město, 73961 Třinec |
|
FRANTIŠEK HENNER
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
předseda spolku |
27.01.2017 |
Adresa: |
73961, 12520268, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 268 |
|
KATEŘINA LORKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
místopředseda spolku |
27.01.2017 |
Adresa: |
73961, 12567868, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Komenského, 391 |
|
FRANTIŠEK HENNER
|
Neaktivní
od 01.03.2017
|
předseda spolku |
27.01.2017 |
Adresa: |
73961, 12520268, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 268, Oldřichovice 268, 73961 Třinec |
|
KATEŘINA LORKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
místopředseda spolku |
27.01.2017 |
Adresa: |
73961, 12567868, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Komenského, 391, Komenského 391, Lyžbice, 73961 Třinec |
|