TOMÁŠ BARTÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.10.2020 |
Adresa: |
25756, 3041417, Benešov, Neveklov, Mlékovice, 1 |
|
TOMÁŠ BARTÁK
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.10.2020 |
Adresa: |
25756, 3041417, Benešov, Neveklov, Mlékovice, 1, Mlékovice 1, 25756 Neveklov |
|
Ing. JAN TUPÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.07.2019 |
Adresa: |
16200, 22260463, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Na Ořechovce, 485, 39 |
|
Ing. JAN TUPÝ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
12.07.2019 |
Adresa: |
16200, 22260463, Praha, Střešovice, Na Ořechovce, 485, 39, Na Ořechovce 485/39, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ HOLÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.01.2019 |
Adresa: |
25751, 14300648, Benešov, Bystřice, Bystřice, Semovická, 483 |
|
Ing. JIŘÍ HOLÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
20.01.2019 |
Adresa: |
25751, 14300648, Benešov, Bystřice, Bystřice, Semovická, 483, Semovická 483, 25751 Bystřice |
|
Ing. JIŘÍ HOLÍK
|
Neaktivní
od 20.01.2019
|
člen výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
25751, 3029697, Benešov, Bystřice, Nesvačily, 68 |
|
Ing. JAN TUPÝ
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
předseda výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
16200, 22255354, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Nad hradním vodojemem, 42, 45 |
|
TOMÁŠ BARTÁK
|
Neaktivní
od 07.10.2020
|
člen výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
25744, 3021645, Benešov, Netvořice, Netvořice, Sídliště II., 236 |
|
Ing. JIŘÍ HOLÍK
|
Neaktivní
od 20.01.2019
|
člen výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
25751, 3029697, Benešov, Bystřice, Nesvačily, 68, Nesvačily 68, 25751 Bystřice |
|
Ing. JAN TUPÝ
|
Neaktivní
od 12.07.2019
|
předseda výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
16200, 22255354, Praha, Střešovice, Nad hradním vodojemem, 42, 45, Nad hradním vodojemem 42/45, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Tomáš Barták
|
Neaktivní
od 07.10.2020
|
člen výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
25744, 3021645, Benešov, Netvořice, Netvořice, Sídliště II., 236, Sídliště II. 236, 25744 Netvořice |
|