Mgr. VĚNCESLAVA ZAJÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
02.11.2022 |
Adresa: |
46861, 12075965, Jablonec nad Nisou, Desná, Desná I, Údolní |
|
Mgr. VĚNCESLAVA ZAJÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
02.11.2022 |
Adresa: |
46861, 12075965, Jablonec nad Nisou, Desná, Desná I, Údolní, Údolní č.ev. 2, Desná I, 46861 Desná |
|
JAROSLAV SEMORÁD
|
Aktivní
|
člen |
31.03.2018 |
Adresa: |
15200, 22710744, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Lamačova, 905, 17 |
|
JAROSLAV SEMORÁD
|
Aktivní
|
člen |
31.03.2018 |
Adresa: |
15200, 22710744, Praha, Hlubočepy, Lamačova, 905, 17, Lamačova 905/17, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
RADIM DURCHAN
|
Aktivní
|
člen |
24.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22019146, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Mahenova, 168, 7 |
|
RADIM DURCHAN
|
Aktivní
|
člen |
24.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22019146, Praha, Košíře, Mahenova, 168, 7, Mahenova 168/7, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Mgr. VĚNCESLAVA ZAJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
předseda |
24.11.2016 |
Adresa: |
15500, 22124004, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Lýskova, 2066, 43 |
|
JAROSLAV SEMORÁD
|
Neaktivní
od 31.03.2018
|
člen |
24.11.2016 |
Adresa: |
16300, 22252606, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Španielova, 1278, 32 |
|
JAROSLAV SEMORÁD
|
Neaktivní
od 31.03.2018
|
člen |
24.11.2016 |
Adresa: |
16300, 22252606, Praha, Řepy, Španielova, 1278, 32, Španielova 1278/32, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Mgr. VĚNCESLAVA ZAJÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2022
|
předseda |
24.11.2016 |
Adresa: |
15500, 22124004, Praha, Stodůlky, Lýskova, 2066, 43, Lýskova 2066/43, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Mgr. Věnceslava Zajíčková
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
předseda |
26.01.1999 |
Adresa: |
22042253, Praha 5, Praha 5, Hennerova, 228 |
|
Jaroslav Semorád
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
člen |
26.01.1999 |
Adresa: |
22252606, Praha 6, Praha 6, Španielova, 1278 |
|
Radim Durchan
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
člen |
26.01.1999 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5, Mahenova, 1687/7 |
|
Mgr. Věnceslava Zajíčková
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
předseda |
26.01.1999 |
Adresa: |
15000, 22042253, Praha, Motol, Hennerova, 228, 5, Hennerova 228/5, Motol, 15000 Praha 5 |
|
JAROSLAV SEMORÁD
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
člen |
26.01.1999 |
Adresa: |
16300, 22252606, Praha, Řepy, Španielova, 1278, 32, Španielova 1278/32, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Radim Durchan
|
Neaktivní
od 24.11.2016
|
člen |
26.01.1999 |
Adresa: |
1687/7, Praha 5, Praha 5, Mahenova, Mahenova 1687/7, Praha 5, okres: Praha 5, Česká republika |
|