Doc.MUDr. JAN NOVÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.04.2024 |
Adresa: |
25301, 79646972, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Liliová, 1670, Liliová 1670, 25301 Hostivice |
|
Ing. BORIS JINDRA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
29.12.2020 |
Adresa: |
15500, 22121170, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Trávníčkova, 1773, 23 |
|
Mgr. LENKA TURKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
29.12.2020 |
Adresa: |
10800, 22591184, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Gollova, 538, 5 |
|
Ing. Boris Jindra
|
Aktivní
|
člen správní rady |
29.12.2020 |
Adresa: |
15500, 22121170, Praha, Stodůlky, Trávníčkova, 1773, 23, Trávníčkova 1773/23, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Mgr. LENKA TURKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
29.12.2020 |
Adresa: |
10800, 22591184, Praha, Malešice, Gollova, 538, 5, Gollova 538/5, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
prof.MUDr. TOMÁŠ KOZÁK
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
16200, 22223134, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Pavlovská, 589, 9 |
|
MUDr. OLGA ČERNÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
15800, 22769927, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, U kříže, 624, 7 |
|
Ing. KATEŘINA KLÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
10800, 26712458, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Ungarova, 678, 6 |
|
Doc.MUDr. JAN NOVÁK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
15521, 28052650, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Milotická, 458, 12 |
|
prof.MUDr. TOMÁŠ KOZÁK
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
16200, 22223134, Praha, Liboc, Pavlovská, 589, 9, Pavlovská 589/9, Liboc, 16200 Praha 6 |
|
MUDr. OLGA ČERNÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
15800, 22769927, Praha, Jinonice, U kříže, 624, 7, U kříže 624/7, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. KATEŘINA KLÁSKOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
10800, 26712458, Praha, Malešice, Ungarova, 678, 6, Ungarova 678/6, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Ing. JIŘÍ SVOBODA
|
Neaktivní
od 04.03.2020
|
člen správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
10000, 22600442, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, U hráze, 130, 21 |
|
MUDr. LENKA HŘEBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
člen správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
14700, 21806659, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Na Zemance, 977, 9 |
|
Ing. JIŘÍ SVOBODA
|
Neaktivní
od 04.03.2020
|
člen správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
10000, 22600442, Praha, Strašnice, U hráze, 130, 21, U hráze 130/21, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MUDr. LENKA HŘEBÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.12.2020
|
člen správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
14700, 21806659, Praha, Braník, Na Zemance, 977, 9, Na Zemance 977/9, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Doc.MUDr. JAN NOVÁK
|
Neaktivní
od 24.04.2024
|
člen správní rady |
23.09.2019 |
Adresa: |
15521, 28052650, Praha, Zličín, Milotická, 458, 12, Milotická 458/12, Zličín, 15521 Praha 5 |
|
MUDr. MILADA JANKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
člen správní rady |
14.04.2017 |
Adresa: |
18200, 27211169, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Ke Stírce, 1837, 52a |
|
MUDr. MILADA JANKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
člen správní rady |
14.04.2017 |
Adresa: |
18200, 27211169, Praha, Kobylisy, Ke Stírce, 1837, 52a, Ke Stírce 1837/52a, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
MUDr. OLGA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
člen správní rady |
14.11.2016 |
Adresa: |
15800, 22769927, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, U kříže, 624, 7 |
|
Ing. KATEŘINA KLÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
člen správní rady |
14.11.2016 |
Adresa: |
10800, 26712458, Hlavní město Praha, Praha, Malešice, Ungarova, 678, 6 |
|
MUDr. OLGA ČERNÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
člen správní rady |
14.11.2016 |
Adresa: |
15800, 22769927, Praha, Jinonice, U kříže, 624, 7, U kříže 624/7, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. KATEŘINA KLÁSKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
člen správní rady |
14.11.2016 |
Adresa: |
10800, 26712458, Praha, Malešice, Ungarova, 678, 6, Ungarova 678/6, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
MUDr. MILADA JANKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
člen správní rady |
12.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22288929, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 460, 19 |
|
MUDr. MILADA JANKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
člen správní rady |
12.10.2016 |
Adresa: |
16000, 22288929, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 460, 19, Na dlouhém lánu 460/19, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
JAROSLAV HLÁVKA
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
člen správní rady |
03.08.2016 |
Adresa: |
16900, 22150633, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Šlikova, 301, 28 |
|
JAROSLAV HLÁVKA
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
člen správní rady |
03.08.2016 |
Adresa: |
16900, 22150633, Praha, Břevnov, Šlikova, 301, 28, Šlikova 301/28, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
MUDr. TOMÁŠ KOZÁK
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
předseda správní rady |
03.07.2016 |
Adresa: |
16200, 22223134, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Pavlovská, 589, 9 |
|
MUDr. TOMÁŠ KOZÁK
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
předseda správní rady |
03.07.2016 |
Adresa: |
16200, 22223134, Praha, Liboc, Pavlovská, 589, 9, Pavlovská 589/9, Liboc, 16200 Praha 6 |
|
JAROSLAV HLÁVKA
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
člen správní rady |
25.04.2013 |
Adresa: |
12800, 21738653, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Sekaninova, 551, 38 |
|
JAROSLAV HLÁVKA
|
Neaktivní
od 03.08.2016
|
člen správní rady |
25.04.2013 |
Adresa: |
12800, 21738653, Praha, Nusle, Sekaninova, 551, 38, Sekaninova 551/38, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
Ing. Jiří Svoboda
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
člen správní rady |
23.06.2011 |
Adresa: |
10000, 22600442, Praha 10, U hráze, 130, 21 |
|
Ing. JIŘÍ SVOBODA
|
Neaktivní
od 23.09.2019
|
člen správní rady |
23.06.2011 |
Adresa: |
10000, 22600442, Praha, Strašnice, U hráze, 130, 21, U hráze 130/21, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
MUDr. Milada Jankovská
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
člen správní rady |
11.01.2007 |
Adresa: |
18100, 22320041, Praha 8, Vratislavská, 395 |
|
MUDr. Milada Jankovská
|
Neaktivní
od 12.10.2016
|
člen správní rady |
11.01.2007 |
Adresa: |
18100, 22320041, Praha, Bohnice, Vratislavská, 395, 8, Vratislavská 395/8, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
MUDr. Jiří Slabý
|
Neaktivní
od 11.01.2007
|
člen správní rady |
15.06.2005 |
Adresa: |
15500, 22704426, Praha 5, Kurzova, 2387/17 |
|
Ing. Kateřina Klásková
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
člen správní rady |
15.06.2005 |
Adresa: |
10000, 22665617, Praha 10, Vršovická, 922/99 |
|
MUDr. Jiří Slabý
|
Neaktivní
od 11.01.2007
|
člen správní rady |
15.06.2005 |
Adresa: |
15500, 22704426, Praha, Stodůlky, Kurzova, 2387, 17, Kurzova 2387/17, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Kateřina Klásková
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
člen správní rady |
15.06.2005 |
Adresa: |
10000, 22665617, Praha, Vršovice, Vršovická, 922, 99, Vršovická 922/99, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
MUDr. Tomáš Kozák
|
Neaktivní
od 03.07.2016
|
předseda správní rady |
23.10.2001 |
Adresa: |
16000, 22223134, Praha 6, Praha 6, Pavlovská, 589 |
|
MUDr. Olga Černá
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
člen správní rady |
23.10.2001 |
Adresa: |
16000, 22215671, Praha 6, Praha 6, Mickiewiczova, 5 |
|
MUDr. TOMÁŠ KOZÁK
|
Neaktivní
od 03.07.2016
|
předseda správní rady |
23.10.2001 |
Adresa: |
16200, 22223134, Praha, Liboc, Pavlovská, 589, 9, Pavlovská 589/9, Liboc, 16200 Praha 6 |
|
MUDr. Olga Černá
|
Neaktivní
od 14.11.2016
|
člen správní rady |
23.10.2001 |
Adresa: |
16000, 22215671, Praha, Hradčany, Mickiewiczova, 235, 5, Mickiewiczova 235/5, Hradčany, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. Ladislav Rosa
|
Neaktivní
od 23.10.2001
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
12000, 21751919, Praha 2, Praha 2, Šmilovského, 3 |
|
MUDr. Milada Maturová
|
Neaktivní
od 23.10.2001
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
18400, 22339035, Praha 8, Praha 8, Nad úvozem, 461 |
|
RNDr. Dagmar Kadlecová
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
10600, 22739548, Praha 10, Praha 10, K chaloupkám, 3170 |
|
Emilie Holatová
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
16000, 22719156, Praha 6, Praha 6, Zengrova, 17 |
|
MUDr. Evžen Gregora
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
12000, 21746451, Praha 2, Praha 2, Lublaňská, 24 |
|
MUDr. Jana Marková
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
10000, 22628479, Praha 10, Praha 10, Dětská, 51 |
|
MUDr. Ladislav Rosa
|
Neaktivní
od 23.10.2001
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
12000, 21751919, Praha, Vinohrady, Šmilovského, 1244, 3, Šmilovského 1244/3, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MUDr. Milada Maturová
|
Neaktivní
od 23.10.2001
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
18400, 22339035, Praha, Dolní Chabry, Nad úvozem, 461, 15, Nad úvozem 461/15, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
RNDr. Dagmar Kadlecová
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
10600, 22739548, Praha, Záběhlice, K Chaloupkám, 3170, 2, K Chaloupkám 3170/2, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Emilie Holatová
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
16000, 22719156, Praha, Dejvice, Zengrova, 2557, 17, Zengrova 2557/17, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MUDr. Evžen Gregora
|
Neaktivní
od 23.06.2011
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
12000, 21746451, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 673, 24, Lublaňská 673/24, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MUDr. JANA MARKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
člen správní rady |
26.10.1998 |
Adresa: |
10000, 22628479, Praha, Strašnice, Dětská, 2438, 51, Dětská 2438/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|