Ing. KAREL KRÁTKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2021 |
Adresa: |
15600, 22135081, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, U Národní galerie, 487 |
|
Ing. KAREL KRÁTKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.08.2021 |
Adresa: |
15600, 22135081, Praha, Zbraslav, U Národní galerie, 487, U Národní galerie 487, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
BOHUMIL STRAKA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.10.2017 |
Adresa: |
26601, 26645831, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Svatojánská, 192, 13 |
|
BOHUMIL STRAKA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.10.2017 |
Adresa: |
26601, 26645831, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Svatojánská, 192, 13, Svatojánská 192/13, Beroun-Závodí, 26601 Beroun |
|
Ing. Karel Krátký
|
Neaktivní
od 09.08.2021
|
jednatel |
21.07.2004 |
Adresa: |
22135081, Praha 5, Zbraslav, U Národní galerie, 487 |
|
Ing. KAREL KRÁTKÝ
|
Neaktivní
od 09.08.2021
|
jednatel |
21.07.2004 |
Adresa: |
15600, 22135081, Praha, Zbraslav, U Národní galerie, 487, U Národní galerie 487, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Bohumil Straka
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
jednatel |
19.06.1998 |
Adresa: |
25225, 6582788, Praha-západ, Ořech, Zahradní, 190 |
|
Bohumil Straka
|
Neaktivní
od 11.10.2017
|
jednatel |
19.06.1998 |
Adresa: |
25225, 6582788, Praha-západ, Ořech, Ořech, Zahradní, 190, Zahradní 190, 25225 Ořech |
|
Václav Prokiš
|
Neaktivní
od 19.06.1998
|
jednatel |
27.01.1994 |
Adresa: |
11000, 21699160, Praha 1, Vítězná, 12/443 |
|
ing. Vilém Kohner
|
Neaktivní
od 21.07.2004
|
jednatel |
27.01.1994 |
Adresa: |
13000, 21785619, Praha 3, Buchovcova, 5/1706 |
|
Václav Prokiš
|
Neaktivní
od 19.06.1998
|
jednatel |
27.01.1994 |
Adresa: |
11800, 21699160, Praha, Malá Strana, Vítězná, 443, 12, Vítězná 443/12, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
ing. Vilém Kohner
|
Neaktivní
od 21.07.2004
|
jednatel |
27.01.1994 |
Adresa: |
13000, 21785619, Praha, Žižkov, Buchovcova, 1706, 5, Buchovcova 1706/5, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|