VIKTOR PUDIL
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
Jednatel |
10.07.2019 |
Adresa: |
19000, 22516972, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Českolipská, 394, 8 |
|
VIKTOR PUDIL
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
Jednatel |
10.07.2019 |
Adresa: |
19000, 22516972, Praha, Střížkov, Českolipská, 394, 8, Českolipská 394/8, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
SVATOPLUK KODET
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
Jednatel |
25.01.2019 |
Adresa: |
53003, 7719795, Pardubice, Pardubice, Studánka, Rumunská, 445 |
|
SVATOPLUK KODET
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
Jednatel |
25.01.2019 |
Adresa: |
53003, 7719795, Pardubice, Pardubice, Studánka, Rumunská, 445, Rumunská 445, Studánka, 53003 Pardubice |
|
ZUZANA HOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
Jednatel |
24.03.2017 |
Adresa: |
25067, 15579301, Praha-východ, Klecany, Klecany, Do kaštan, 81 |
|
ZUZANA HOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2020
|
Jednatel |
24.03.2017 |
Adresa: |
25067, 15579301, Praha-východ, Klecany, Klecany, Do kaštan, 81, Do kaštan 81, 25067 Klecany |
|
ZUZANA HOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2017
|
Jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
25067, 27047792, Praha-východ, Klecany, Klecany, Nám. Třebízského, 657 |
|
VIKTOR PUDIL
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
Jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
19000, 22546669, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Kolbenova, 760, 10 |
|
ZUZANA HOUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.03.2017
|
Jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
25067, 27047792, Praha-východ, Klecany, Klecany, Nám. Třebízského, 657, Nám. Třebízského 657, 25067 Klecany |
|
VIKTOR PUDIL
|
Neaktivní
od 10.07.2019
|
Jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
19000, 22546669, Praha, Vysočany, Kolbenova, 760, 10, Kolbenova 760/10, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
SVATOPLUK KODET
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
53002, 7765622, Pardubice, Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí, 1 |
|
SVATOPLUK KODET
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Jednatel |
29.10.2015 |
Adresa: |
53002, 7765622, Pardubice, Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí, 1, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |
|
Svatopluk Kodet
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
Jednatel |
14.02.1994 |
Adresa: |
Praha l, Konviktská lO |
|
Viktor Pudil
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Jednatel |
14.02.1994 |
Adresa: |
Praha lO, Krymská 6/117 |
|
Zuzana Kunrtová
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Jednatel |
14.02.1994 |
Adresa: |
15579301, Klecany, Do kaštan, 81 |
|
Svatopluk Kodet
|
Neaktivní
od 29.10.2015
|
Jednatel |
14.02.1994 |
Adresa: |
Praha l, Konviktská lO, Konviktská lO, Praha l, Česká republika |
|
Viktor Pudil
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Jednatel |
14.02.1994 |
Adresa: |
10100, 22655891, Praha, Vršovice, Krymská, 117, 6, Krymská 117/6, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Zuzana Kunrtová
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
Jednatel |
14.02.1994 |
Adresa: |
25067, 15579301, Praha-východ, Klecany, Klecany, Do kaštan, 81, Do kaštan 81, 25067 Klecany |
|