OTA JECH
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
jednatel |
17.10.2017 |
Adresa: |
14700, 21804907, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Ke Krči, 804, 11 |
|
OTA JECH
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
jednatel |
17.10.2017 |
Adresa: |
14700, 21804907, Praha, Braník, Ke Krči, 804, 11, Ke Krči 804/11, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ota Jech
|
Neaktivní
od 17.10.2017
|
jednatel |
06.03.2012 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Braník, Ke Krči, 804, 11 |
|
OTA JECH
|
Neaktivní
od 17.10.2017
|
jednatel |
06.03.2012 |
Adresa: |
14700, 21804907, Praha, Braník, Ke Krči, 804, 11, Ke Krči 804/11, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Cyril Krček
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
jednatel |
14.11.2007 |
Adresa: |
76312, 3979644, Bratřejov, 259 |
|
Ing. Radan Petráš
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
jednatel |
14.11.2007 |
Adresa: |
76001, 4176758, Zlín, Mladcová, Stráně, 272 |
|
Stanislav Jančík
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
jednatel |
14.11.2007 |
Adresa: |
76314, 4179447, Zlín, Kostelec, Okrajová, 55 |
|
Cyril Krček
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
jednatel |
14.11.2007 |
Adresa: |
76312, 3979644, Zlín, Bratřejov, Bratřejov, 259, č.p. 259, 76312 Bratřejov |
|
Ing. Radan Petráš
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
jednatel |
14.11.2007 |
Adresa: |
76001, 4176758, Zlín, Zlín, Mladcová, Stráně, 272, Stráně 272, Mladcová, 76001 Zlín |
|
Stanislav Jančík
|
Neaktivní
od 20.08.2009
|
jednatel |
14.11.2007 |
Adresa: |
76314, 4179447, Zlín, Zlín, Kostelec, Okrajová, 55, Okrajová 55, Kostelec, 76314 Zlín |
|
Ing. Pavel Lukáš
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
Jednatel |
26.07.2002 |
Adresa: |
76901, 10412263, Kroměříž, Holešov, Novosady, I/1364 |
|
Ing. Pavel Lukáš
|
Neaktivní
od 06.03.2012
|
Jednatel |
26.07.2002 |
Adresa: |
76901, 10412263, Kroměříž, Holešov, Holešov, Novosady, 1364, Novosady 1364, 76901 Holešov |
|
Ing. Petr Kuliš
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
Jednatel |
21.02.2000 |
Adresa: |
19800, 25154699, Praha 9, Praha 9, Třešňová, 1478 |
|
Ing. Petr Kuliš
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
Jednatel |
21.02.2000 |
Adresa: |
19800, 25154699, Praha, Kyje, Třešňová, 1478, Třešňová 1478, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. Pavel Lukáš
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
Jednatel |
23.03.1995 |
Adresa: |
76901, 10412263, Holešov, Novosady, I/1364 |
|
Ing. Pavel Lukáš
|
Neaktivní
od 26.07.2002
|
Jednatel |
23.03.1995 |
Adresa: |
76901, 10412263, Kroměříž, Holešov, Holešov, Novosady, 1364, Novosady 1364, 76901 Holešov |
|
Karel Bambuch
|
Neaktivní
od 23.03.1995
|
Jednatel |
09.02.1994 |
Adresa: |
Trávníky, 76502 Otrokovice, Kpt.Nálepky 1206 |
|
Ing. Petr Kuliš
|
Neaktivní
od 21.02.2000
|
Jednatel |
09.02.1994 |
Adresa: |
22427139, Praha 9, Kukelská, 1/903 |
|
Karel Bambuch
|
Neaktivní
od 23.03.1995
|
Jednatel |
09.02.1994 |
Adresa: |
Trávníky, 76502 Otrokovice, Kpt.Nálepky 1206, Kpt.Nálepky 1206, Trávníky, 76502 Otrokovice, Česká republika |
|
Ing. Petr Kuliš
|
Neaktivní
od 21.02.2000
|
Jednatel |
09.02.1994 |
Adresa: |
19800, 22427139, Praha, Hloubětín, Kukelská, 903, 1, Kukelská 903/1, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|