FILIPPO BIANCHINI SCUDELLARI
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
předseda rady jednatelů |
25.04.2014 |
Adresa: |
16400, 27404021, Praha 6, Nebušice, Austova, 869 |
|
ROBERTO MASSA
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
jednatel |
25.04.2014 |
Adresa: |
19016, 27800792, Praha 9, Újezd nad Lesy, Donínská, 2496 |
|
CLAUDIO ENZO UGO CASTIGLIONI DOMPÉ
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
jednatel |
25.04.2014 |
Adresa: |
20100, Milano, Piazza Amendola Giovanni 10 |
|
FILIPPO BIANCHINI SCUDELLARI
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
předseda rady jednatelů |
25.04.2014 |
Adresa: |
16400, 27404021, Praha, Nebušice, Austova, 869, Austova 869, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
ROBERTO MASSA
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
jednatel |
25.04.2014 |
Adresa: |
19016, 27800792, Praha, Újezd nad Lesy, Donínská, 2496, Donínská 2496, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
CLAUDIO ENZO UGO CASTIGLIONI DOMPÉ
|
Neaktivní
od 25.11.2014
|
jednatel |
25.04.2014 |
Adresa: |
Milano, Piazza Amendola Giovanni 10, 20100, Piazza Amendola Giovanni 10, 20100 Milano, Itálie |
|
Filippo Giacomo Bianchini Scudellari
|
Neaktivní
od 25.04.2014
|
jednatel |
27.10.2008 |
Adresa: |
17000, 22305076, Praha 7, Veletržní, 926/10 |
|
Filippo Giacomo Bianchini Scudellari
|
Neaktivní
od 25.04.2014
|
jednatel |
27.10.2008 |
Adresa: |
17000, 22305076, Praha, Holešovice, Veletržní, 926, 10, Veletržní 926/10, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Claudio Enzo Ugo Castiglioni Dompé
|
Neaktivní
od 27.10.2008
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
101, Miláno, Piazza Amendola Giovanni 10 |
|
Claudio Enzo Ugo Castiglioni Dompé
|
Neaktivní
od 27.10.2008
|
jednatel |
05.12.2007 |
Adresa: |
Miláno, Piazza Amendola Giovanni 10 |
|
Filippo Giacomo Bianchini Scudellari
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
30.10.2007 |
Adresa: |
17000, 22305076, Praha 7, Veletržní, 926/10 |
|
Filippo Giacomo Bianchini Scudellari
|
Neaktivní
od 05.12.2007
|
jednatel |
30.10.2007 |
Adresa: |
17000, 22305076, Praha, Holešovice, Veletržní, 926, 10, Veletržní 926/10, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Petr Pokorný
|
Neaktivní
od 30.10.2007
|
jednatel |
15.06.2004 |
Adresa: |
12000, 21742324, Praha 2, Jana Masaryka, 293/29 |
|
Ing. Petr Pokorný
|
Neaktivní
od 30.10.2007
|
jednatel |
15.06.2004 |
Adresa: |
12000, 21742324, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 293, 29, Jana Masaryka 293/29, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Petr Pokorný
|
Neaktivní
od 15.06.2004
|
jednatel |
25.02.2002 |
Adresa: |
70800, 3, Ostrava-město, Ostrava, R.Prchaly, 4489/14 |
|
Ing. Petr Pokorný
|
Neaktivní
od 15.06.2004
|
jednatel |
25.02.2002 |
Adresa: |
70800, 3306321, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Plk. Rajmunda Prchaly, 4489, 14, Plk. Rajmunda Prchaly 4489/14, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mag. Martin Kalaschek
|
Neaktivní
od 27.07.2002
|
jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
12000, 21748462, Praha 2, Praha 2, Mánesova, 27/881 |
|
Mag. Martin Kalaschek
|
Neaktivní
od 27.07.2002
|
jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
12000, 21748462, Praha, Vinohrady, Mánesova, 881, 27, Mánesova 881/27, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. Marcel Brejc
|
Neaktivní
od 27.07.2002
|
Jednatel |
12.12.1996 |
Adresa: |
72400, 3361071, Ostrava-město, Ostrava, Mitrovická, 451 |
|
JUDr. Marcel Brejc
|
Neaktivní
od 27.07.2002
|
Jednatel |
12.12.1996 |
Adresa: |
72400, 3361071, Ostrava-město, Ostrava, Nová Bělá, Mitrovická, 222, 451, Mitrovická 222/451, Nová Bělá, 72400 Ostrava |
|
JUDr. Marcel Brejc
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
Jednatel |
31.01.1996 |
Adresa: |
72400, 3361071, Ostrava-město, Ostrava, Mitrovická, 451 |
|
JUDr. Marcel Brejc
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
Jednatel |
31.01.1996 |
Adresa: |
72400, 3361071, Ostrava-město, Ostrava, Nová Bělá, Mitrovická, 222, 451, Mitrovická 222/451, Nová Bělá, 72400 Ostrava |
|
Pavel Poupa
|
Neaktivní
od 05.02.1996
|
jednatel |
21.02.1994 |
Adresa: |
22665307, Praha 10, Petrohradská, 34 |
|
Pavel Poupa
|
Neaktivní
od 05.02.1996
|
jednatel |
21.02.1994 |
Adresa: |
10100, 22665307, Praha, Vršovice, Petrohradská, 893, 34, Petrohradská 893/34, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|