JUDr. Jiří Adamec
|
Neaktivní
od 12.08.1998
|
jednatel |
10.04.1995 |
Adresa: |
19000, 22504419, Praha 9, Nad Krocínkou, 45 |
|
René Szabó
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
10.04.1995 |
Adresa: |
13000, 21786674, Praha 3, Křišťanova, 1789/17 |
|
JUDr. Jiří Adamec
|
Neaktivní
od 12.08.1998
|
jednatel |
10.04.1995 |
Adresa: |
19000, 22504419, Praha, Prosek, Nad Krocínkou, 282, 45, Nad Krocínkou 282/45, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
René Szabó
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
10.04.1995 |
Adresa: |
13000, 21786674, Praha, Žižkov, Křišťanova, 1789, 17, Křišťanova 1789/17, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Daniela Gabrielová
|
Neaktivní
od 10.04.1995
|
Jednatel |
24.02.1994 |
Adresa: |
100, Rokycany, Pražská 1001/II. |
|
Lenka Přenosilová
|
Neaktivní
od 10.04.1995
|
Jednatel |
24.02.1994 |
Adresa: |
21726442, Praha 1, Revoluční, 5 |
|
JUDr. Jaroslav Zvolský
|
Neaktivní
od 12.08.1998
|
Jednatel |
24.02.1994 |
Adresa: |
3, Praha 4, Kozelkova, 1413 |
|
Daniela Gabrielová
|
Neaktivní
od 10.04.1995
|
Jednatel |
24.02.1994 |
Adresa: |
33701, 20779682, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Pražská, 1001, Pražská 1001, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
Lenka Přenosilová
|
Neaktivní
od 10.04.1995
|
Jednatel |
24.02.1994 |
Adresa: |
11000, 21726442, Praha, Staré Město, Revoluční, 1006, 5, Revoluční 1006/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. Jaroslav Zvolský
|
Neaktivní
od 12.08.1998
|
Jednatel |
24.02.1994 |
Adresa: |
1413, Praha 4, Kozelkova, Kozelkova 1413, Praha 4, Česká republika |
|