JOSEF VYMETÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.11.2017 |
Adresa: |
56185, 17938716, Ústí nad Orlicí, Česká Rybná, Česká Rybná, 116 |
|
JOSEF VYMETÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.11.2017 |
Adresa: |
56185, 17938716, Ústí nad Orlicí, Česká Rybná, Česká Rybná, 116, č.p. 116, 56185 Česká Rybná |
|
ing. TOMÁŠ TRKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 23.11.2017
|
Jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
25101, 12732761, Praha-východ, Říčany, Říčany, V Kolonii, 1597, 1 |
|
ing. TOMÁŠ TRKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 23.11.2017
|
Jednatel |
28.10.2016 |
Adresa: |
25101, 12732761, Praha-východ, Říčany, Říčany, V Kolonii, 1597, 1, V Kolonii 1597/1, 25101 Říčany |
|
ing. Tomáš Trkovský
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
Jednatel |
03.07.2002 |
Adresa: |
25101, 12732761, Říčany, V Kolonii, 1597 |
|
ing. TOMÁŠ TRKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 28.10.2016
|
Jednatel |
03.07.2002 |
Adresa: |
25101, 12732761, Praha-východ, Říčany, Říčany, V Kolonii, 1597, 1, V Kolonii 1597/1, 25101 Říčany |
|
ing. Tomáš Trkovský
|
Neaktivní
od 03.07.2002
|
Jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
Říčany, Roklanská, 1597 |
|
ing. TOMÁŠ TRKOVSKÝ
|
Neaktivní
od 03.07.2002
|
Jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
25101, 12732761, Praha-východ, Říčany, Říčany, V Kolonii, 1597, 1, V Kolonii 1597/1, 25101 Říčany |
|