HABIB LAABED
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.10.2016 |
Adresa: |
18200, 22362185, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Okrouhlická, 568, 15 |
|
HABIB LAABED
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.10.2016 |
Adresa: |
18200, 22362185, Praha, Kobylisy, Okrouhlická, 568, 15, Okrouhlická 568/15, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. PETR VRCHOTA
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
Jednatel |
17.04.2016 |
Adresa: |
10100, 22671510, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 1397, 56 |
|
Ing. Petr Vrchota
|
Neaktivní
od 08.08.2017
|
Jednatel |
17.04.2016 |
Adresa: |
10100, 22671510, Praha, Vršovice, Ruská, 1397, 56, Ruská 1397/56, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Petr Vrchota
|
Neaktivní
od 17.04.2016
|
Jednatel |
02.03.1994 |
Adresa: |
22671510, Praha 10, Ruská, 1397/56 |
|
Habib Laabed
|
Neaktivní
od 11.10.2016
|
Jednatel |
02.03.1994 |
Adresa: |
22362185, Praha 8, Okrouhlická, 15 |
|
Ing. Petr Vrchota
|
Neaktivní
od 17.04.2016
|
Jednatel |
02.03.1994 |
Adresa: |
10100, 22671510, Praha, Vršovice, Ruská, 1397, 56, Ruská 1397/56, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
HABIB LAABED
|
Neaktivní
od 11.10.2016
|
Jednatel |
02.03.1994 |
Adresa: |
18200, 22362185, Praha, Kobylisy, Okrouhlická, 568, 15, Okrouhlická 568/15, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|