KAREL NÁDVORNÍK
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
14000, 28350278, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b |
|
KAREL NÁDVORNÍK
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
14000, 28350278, Praha, Krč, Antala Staška, 2059, 80b, Antala Staška 2059/80b, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Josef Töre
|
Neaktivní
od 27.07.1994
|
Jednatel |
06.01.1994 |
Adresa: |
22084274, Praha 5, Svornosti, 922/12 |
|
Karel Nádvorník
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
Jednatel |
06.01.1994 |
Adresa: |
21803455, Praha 4, Vrbova, 662/7 |
|
René Bébr
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Jednatel |
06.01.1994 |
Adresa: |
22096353, Praha 5, Xaveriova, 1967/37 |
|
Josef Töre
|
Neaktivní
od 27.07.1994
|
Jednatel |
06.01.1994 |
Adresa: |
15000, 22084274, Praha, Smíchov, Svornosti, 922, 12, Svornosti 922/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Karel Nádvorník
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
Jednatel |
06.01.1994 |
Adresa: |
14700, 21803455, Praha, Braník, Vrbova, 662, 7, Vrbova 662/7, Braník, 14700 Praha 4 |
|
René Bébr
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
Jednatel |
06.01.1994 |
Adresa: |
15000, 22096353, Praha, Smíchov, Xaveriova, 1967, 37, Xaveriova 1967/37, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|