Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | S V E S s.r.o. |
ICO: | 60471824 |
Registrovaná adresa: | 19300, 22451528, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 2228, 13, Běchorská 2228/13, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
Začleněno na: | 12.01.1994 |
Předmět podnikání: |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. VLADIMÍR VYČICHLO | Aktivní | 24.10.2015 | |
|
|||
ing. VLADIMÍR VYČICHLO | Aktivní | 24.10.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. VLADIMÍR VYČICHLO | Aktivní | jednatel | 22.10.2015 |
|
|||
ing. VLADIMÍR VYČICHLO | Aktivní | jednatel | 22.10.2015 |
|
|||
Hana Vyčichlová | Aktivní | jednatel | 15.02.2003 |
|
|||
Hana Vyčichlová | Aktivní | jednatel | 15.02.2003 |
|
|||
ing. Pavel Hanek | Neaktivní od 02.07.1998 | Jednatel | 12.01.1994 |
|
|||
ing. Vladimír Vyčichlo | Neaktivní od 15.02.2003 | Jednatel | 12.01.1994 |
|
|||
ing. Pavel Hanek | Neaktivní od 02.07.1998 | Jednatel | 12.01.1994 |
|
|||
ing. VLADIMÍR VYČICHLO | Neaktivní od 15.02.2003 | Jednatel | 12.01.1994 |
|
Registrační číslo S V E S s.r.o. je 60471824.
Registrační adresa S V E S s.r.o. je 19300, 22451528, Praha, Horní Počernice, Běchorská, 2228, 13, Běchorská 2228/13, Horní Počernice, 19300 Praha 9.
S V E S s.r.o. byla založena 12.01.1994.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je ing. VLADIMÍR VYČICHLO, ing. VLADIMÍR VYČICHLO.