Ing. JAROMÍR JIROUDEK
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
25208, 6371469, Praha-západ, Slapy, Slapy, 37 |
|
Ing. Jaromír Jiroudek
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
25208, 6371469, Praha-západ, Slapy, Slapy, 37, č.p. 37, 25208 Slapy |
|
Ing. Jaromír Jiroudek
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
19.11.2011 |
Adresa: |
25208, 6371469, Praha-západ, Slapy, 37 |
|
Jana Jiroudková
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
jednatel |
19.11.2011 |
Adresa: |
14000, 21904146, Praha 4, Čapkova, 195, 2 |
|
Ing. Jaromír Jiroudek
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
19.11.2011 |
Adresa: |
25208, 6371469, Praha-západ, Slapy, Slapy, 37, č.p. 37, 25208 Slapy |
|
Jana Jiroudková
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
jednatel |
19.11.2011 |
Adresa: |
14000, 21904146, Praha, Michle, Čapkova, 195, 2, Čapkova 195/2, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Martina Černá
|
Neaktivní
od 19.11.2011
|
jednatel |
30.10.2002 |
Adresa: |
22589309, Praha 10, Praha 10, Počernická, 368 |
|
Martina Černá
|
Neaktivní
od 19.11.2011
|
jednatel |
30.10.2002 |
Adresa: |
10800, 22589309, Praha, Malešice, Počernická, 368, 59, Počernická 368/59, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Jiří Osvald
|
Neaktivní
od 30.10.2002
|
jednatel |
13.04.1999 |
Adresa: |
21693676, Praha 1, Praha 1, Bílkova, 4 |
|
Jiří Osvald
|
Neaktivní
od 30.10.2002
|
jednatel |
13.04.1999 |
Adresa: |
11000, 21693676, Praha, Josefov, Bílkova, 132, 4, Bílkova 132/4, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Alexandra Rožňová
|
Neaktivní
od 13.04.1999
|
jednatel |
23.03.1998 |
Adresa: |
22600477, Praha 10, Praha 10, U kombinátu, 25 |
|
Mgr. Alexandra Rožňová
|
Neaktivní
od 13.04.1999
|
jednatel |
23.03.1998 |
Adresa: |
10000, 22600477, Praha, Strašnice, U kombinátu, 133, 25, U kombinátu 133/25, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Jarmila Faisotvá
|
Neaktivní
od 20.01.1994
|
jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
10000, 22662855, Praha 10, Ruská, 82/711 |
|
Jarmila Faistová
|
Neaktivní
od 23.03.1998
|
jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
22662855, Praha 10, Ruská, 82/711 |
|
ing. Jiří Oswald
|
Neaktivní
od 23.03.1998
|
jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
Pyšely, okr. Praha-východ, Křiváček 9 |
|
Jarmila Faisotvá
|
Neaktivní
od 20.01.1994
|
jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
10100, 22662855, Praha, Vršovice, Ruská, 711, 82, Ruská 711/82, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Jarmila Faistová
|
Neaktivní
od 23.03.1998
|
jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
10100, 22662855, Praha, Vršovice, Ruská, 711, 82, Ruská 711/82, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ing. Jiří Oswald
|
Neaktivní
od 23.03.1998
|
jednatel |
20.01.1994 |
Adresa: |
25167, 11708751, Benešov, Řehenice, Křiváček, 9, Křiváček 9, 25167 Řehenice |
|