Ing. MARTIN KUBEŠ
|
Aktivní
|
|
26.11.2014 |
Adresa: |
11000, 21712042, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ostrovní, 1447, 26 |
|
Ing. MARTIN KUBEŠ
|
Aktivní
|
|
26.11.2014 |
Adresa: |
11000, 21712042, Praha, Nové Město, Ostrovní, 1447, 26, Ostrovní 1447/26, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Martin Kubeš
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
jednatel |
23.06.2005 |
Adresa: |
11800, 21696128, Praha 1, Thunovská, 19/196 |
|
Ing. Martin Kubeš
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
jednatel |
23.06.2005 |
Adresa: |
11800, 21696128, Praha, Malá Strana, Thunovská, 196, 19, Thunovská 196/19, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. Daniel Kubec
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
jednatel |
12.06.2002 |
Adresa: |
10000, 22618589, Praha 10, Praha 10, Konojedská, 1596/51 |
|
Ing. DANIEL KUBEC
|
Neaktivní
od 26.11.2014
|
jednatel |
12.06.2002 |
Adresa: |
10000, 22618589, Praha, Strašnice, Konojedská, 1596, 51, Konojedská 1596/51, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ing. Daniel Kubec
|
Neaktivní
od 12.06.2002
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
16000, Praha 6-Břevnov, Bělohorská 64 |
|
ing. Daniel Kubec
|
Neaktivní
od 12.06.2002
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
16900, 22159495, Praha, Břevnov, Bělohorská, 1020, 64, Bělohorská 1020/64, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|