ROMAN PILÍŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.03.2015 |
Adresa: |
31200, 24581089, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Dlouhá, 772, 4 |
|
ROMAN PILÍŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.03.2015 |
Adresa: |
31200, 24581089, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Dlouhá, 772, 4, Dlouhá 772/4, Lobzy, 31200 Plzeň |
|
ROMAN PILÍŠEK
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
jednatel |
16.10.2014 |
Adresa: |
32600, 24500356, Plzeň, Východní Předměstí, Radyňská, 482, 7 |
|
ROMAN PILÍŠEK
|
Neaktivní
od 05.03.2015
|
jednatel |
16.10.2014 |
Adresa: |
32600, 24500356, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Radyňská, 482, 7, Radyňská 482/7, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Arwa Salmanová
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
Jednatel |
06.10.2003 |
Adresa: |
10000, 22625691, Praha 10, Rembrandtova, 2191/16 |
|
Arwa Salmanová
|
Neaktivní
od 25.07.2014
|
Jednatel |
06.10.2003 |
Adresa: |
10000, 22625691, Praha, Strašnice, Rembrandtova, 2191, 16, Rembrandtova 2191/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Salman Abdulnabi
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
jednatel |
03.12.1997 |
Adresa: |
22625691, Praha 10, Praha 10, Rembrandtova, 2191/16 |
|
Salman Abdulnabi
|
Neaktivní
od 16.10.2014
|
jednatel |
03.12.1997 |
Adresa: |
10000, 22625691, Praha, Strašnice, Rembrandtova, 2191, 16, Rembrandtova 2191/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Salman Abdulnabi
|
Neaktivní
od 03.12.1997
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
22625691, Praha 10, Rembrandtova, 2191/16 |
|
Salman Abdulnabi
|
Neaktivní
od 03.12.1997
|
jednatel |
10.03.1994 |
Adresa: |
10000, 22625691, Praha, Strašnice, Rembrandtova, 2191, 16, Rembrandtova 2191/16, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|