MONIKA KRISTLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2013 |
Adresa: |
16200, 22260692, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Cukrovarnická, 502, 31 |
|
MONIKA KRISTLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2013 |
Adresa: |
16200, 22260692, Praha, Střešovice, Cukrovarnická, 502, 31, Cukrovarnická 502/31, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
VLASTIMIL KRISTL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21703469, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Masarykovo nábřeží, 247, 14 |
|
VLASTIMIL KRISTL
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21703469, Praha, Nové Město, Masarykovo nábřeží, 247, 14, Masarykovo nábřeží 247/14, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Vlastimil Kristl
|
Neaktivní
od 23.11.2013
|
jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
11000, 21703469, Praha 1, Masarykovo nábř., 247/14 |
|
Monika Kristlová
|
Neaktivní
od 29.11.2013
|
jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
11000, 21703469, Praha 1, Masarykovo nábř., 247/14 |
|
VLASTIMIL KRISTL
|
Neaktivní
od 23.11.2013
|
jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
11000, 21703469, Praha, Nové Město, Masarykovo nábřeží, 247, 14, Masarykovo nábřeží 247/14, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Monika Kristlová
|
Neaktivní
od 29.11.2013
|
jednatel |
13.05.2003 |
Adresa: |
11000, 21703469, Praha, Nové Město, Masarykovo nábřeží, 247, 14, Masarykovo nábřeží 247/14, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Vlastimil Kristl
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
jednatel |
19.12.1997 |
Adresa: |
22391428, Praha 8, Praha 8, U Balabenky, 10 |
|
Vlastimil Kristl
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
jednatel |
19.12.1997 |
Adresa: |
18000, 22391428, Praha, Libeň, U Balabenky, 1917, 10, U Balabenky 1917/10, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Dagmar Flimmelová
|
Neaktivní
od 19.12.1997
|
Jednatel |
28.04.1997 |
Adresa: |
22181580, Praha 6, Praha 6, Verdunská, 25 |
|
Monika Kristlová
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
jednatel |
28.04.1997 |
Adresa: |
21701598, Praha 1, Praha 1, Spálená, 23 |
|
Dagmar Flimmelová
|
Neaktivní
od 19.12.1997
|
Jednatel |
28.04.1997 |
Adresa: |
16000, 22181580, Praha, Bubeneč, Verdunská, 724, 25, Verdunská 724/25, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Monika Kristlová
|
Neaktivní
od 13.05.2003
|
jednatel |
28.04.1997 |
Adresa: |
11000, 21701598, Praha, Nové Město, Spálená, 93, 23, Spálená 93/23, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
David Ondříček
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
22003371, Praha 5, Nad pomníkem, 503 |
|
Daniel Netušil
|
Neaktivní
od 17.10.1996
|
jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
21960160, Praha 4, Pod Vyšehradem, 136 |
|
Tomáš Mašín
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
21747504, Praha 2, Slezská, 18 |
|
David Ondříček
|
Neaktivní
od 24.08.1995
|
jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
15200, 22003371, Praha, Hlubočepy, Nad pomníkem, 503, 1, Nad pomníkem 503/1, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Daniel Netušil
|
Neaktivní
od 17.10.1996
|
jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
14700, 21960160, Praha, Podolí, Pod Vyšehradem, 136, 16, Pod Vyšehradem 136/16, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Tomáš Mašín
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
jednatel |
15.03.1994 |
Adresa: |
12000, 21747504, Praha, Vinohrady, Slezská, 777, 18, Slezská 777/18, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|