Ing. JAROSLAV MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 12.06.2019
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
14300, 21938873, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Mladenovova, 3232, 5 |
|
Ing. JAROSLAV MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 12.06.2019
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
14300, 21938873, Praha, Modřany, Mladenovova, 3232, 5, Mladenovova 3232/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Jaroslav Martínek
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
03.10.1997 |
Adresa: |
21938873, Praha 4, Praha 4, Mladenovova, 3232 |
|
Ing. JAROSLAV MARTÍNEK
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
03.10.1997 |
Adresa: |
14300, 21938873, Praha, Modřany, Mladenovova, 3232, 5, Mladenovova 3232/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Martin Hrubeš
|
Neaktivní
od 03.10.1997
|
Jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
22305394, Praha 7, Na Ovčinách, 4 |
|
JUDr. Tomáš Mácha
|
Neaktivní
od 03.10.1997
|
Jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
21844089, Praha 4, Zlešická, 1850 |
|
Ing. Martin Hrubeš
|
Neaktivní
od 03.10.1997
|
Jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
17000, 22305394, Praha, Holešovice, Na ovčinách, 970, 4, Na ovčinách 970/4, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. Tomáš Mácha
|
Neaktivní
od 03.10.1997
|
Jednatel |
24.03.1994 |
Adresa: |
14800, 21844089, Praha, Chodov, Zlešická, 1850, 9, Zlešická 1850/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|