Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Jo's Bar, s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 60491914 |
Registrovaná adresa: | 7, Praha 1, Malostranské nám., Malostranské nám. 7, Praha 1, Česká republika |
Začleněno na: | 05.04.1994 |
Datum ukončení: | 17.12.2021 |
Předmět podnikání: |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
Hostinská činnost
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjmazboží uvedeného v příloze zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímtozákonem vyloučeného
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Jo's Bar, s.r.o. v likvidaci 60491914 | Neaktivní od 17.12.2021 | 16.12.2020 | |
|
|||
Roman Slepica | Neaktivní od 17.12.2021 | 05.04.1994 | |
|
|||
Robert Herron | Neaktivní od 17.12.2021 | 05.04.1994 | |
|
|||
Lawrence Drew Quakenbusch | Neaktivní od 17.12.2021 | 05.04.1994 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Glen Emery | Neaktivní od 17.12.2021 | Jednatel | 05.04.1994 |
|
|||
Glen Emery | Neaktivní od 17.12.2021 | Jednatel | 05.04.1994 |
|
Registrační číslo Jo's Bar, s.r.o. v likvidaci je 60491914.
Registrační adresa Jo's Bar, s.r.o. v likvidaci je 7, Praha 1, Malostranské nám., Malostranské nám. 7, Praha 1, Česká republika.
Jo's Bar, s.r.o. v likvidaci byla založena 05.04.1994.