MUDr. ŠTĚPÁNKA NYKODÝMOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.11.2022 |
Adresa: |
32600, 80143652, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Jílová, 655, 8 |
|
Ing. JAN BERÁNEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
03.01.2019 |
Adresa: |
32600, 24514934, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Částkova, 1820, 12 |
|
Ing. RADOMÍR SCHNEIDER
|
Aktivní
|
člen výboru |
03.01.2019 |
Adresa: |
32600, 24514934, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Částkova, 1820, 12 |
|
MUDr. ŠTĚPÁNKA LATNEROVÁ
|
Neaktivní
od 23.03.2024
|
člen výboru |
30.11.2023 |
Adresa: |
32600, 80143652, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Jílová, 655, 8, Jílová 655/8, Koterov, 32600 Plzeň |
|
MUDr. ŠTĚPÁNKA NYKODÝMOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2023
|
člen výboru |
17.11.2022 |
Adresa: |
32600, 80143652, Plzeň-město, Plzeň, Koterov, Jílová, 655, 8, Jílová 655/8, Koterov, 32600 Plzeň |
|
MUDr. ŠTĚPÁNKA NYKODÝMOVÁ
|
Neaktivní
od 17.11.2022
|
člen výboru |
03.01.2019 |
Adresa: |
30100, 77726391, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, U Tržiště, 2995, 9 |
|
MUDr. ŠTĚPÁNKA NYKODÝMOVÁ
|
Neaktivní
od 17.11.2022
|
člen výboru |
03.01.2019 |
Adresa: |
30100, 77726391, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, U Tržiště, 2995, 9, U Tržiště 2995/9, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Ing. RADOMÍR SCHNEIDER
|
Neaktivní
od 23.03.2024
|
člen výboru |
03.01.2019 |
Adresa: |
32600, 24514934, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Částkova, 1820, 12, Částkova 1820/12, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. JAN BERÁNEK
|
Neaktivní
od 23.03.2024
|
předseda výboru |
03.01.2019 |
Adresa: |
32600, 24514934, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Částkova, 1820, 12, Částkova 1820/12, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
HELENA HOLANOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2019
|
předseda výboru |
19.03.2016 |
Adresa: |
32600, 24510661, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Kapitána Jaroše, 1406, 28 |
|
HELENA HOLANOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2019
|
předseda výboru |
19.03.2016 |
Adresa: |
32600, 24510661, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Kapitána Jaroše, 1406, 28, Kapitána Jaroše 1406/28, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Helena Holanová
|
Neaktivní
od 19.03.2016
|
předseda výboru |
06.02.2007 |
Adresa: |
24514934, Plzeň, Částkova, 1820/12 |
|
Bohumil Račko
|
Neaktivní
od 03.01.2019
|
člen výboru |
06.02.2007 |
Adresa: |
24514934, Plzeň, Částkova, 1820/12 |
|
Helena Holanová
|
Neaktivní
od 19.03.2016
|
předseda výboru |
06.02.2007 |
Adresa: |
32600, 24514934, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Částkova, 1820, 12, Částkova 1820/12, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Bohumil Račko
|
Neaktivní
od 03.01.2019
|
člen výboru |
06.02.2007 |
Adresa: |
32600, 24514934, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Částkova, 1820, 12, Částkova 1820/12, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Stanislav Sedlák
|
Neaktivní
od 06.02.2007
|
Předseda |
06.11.2002 |
Adresa: |
24514934, Plzeň, Částkova, 1820/12 |
|
Ing. Radomír Schneider
|
Neaktivní
od 06.02.2007
|
Člen |
06.11.2002 |
Adresa: |
24514934, Plzeň, Částkova, 1820/12 |
|
Ing. Jan Beránek
|
Neaktivní
od 03.01.2019
|
Člen |
06.11.2002 |
Adresa: |
24514934, Plzeň, Částkova, 1820/12 |
|
Stanislav Sedlák
|
Neaktivní
od 06.02.2007
|
Předseda |
06.11.2002 |
Adresa: |
32600, 24514934, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Částkova, 1820, 12, Částkova 1820/12, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. RADOMÍR SCHNEIDER
|
Neaktivní
od 06.02.2007
|
Člen |
06.11.2002 |
Adresa: |
32600, 24514934, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Částkova, 1820, 12, Částkova 1820/12, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. JAN BERÁNEK
|
Neaktivní
od 03.01.2019
|
Člen |
06.11.2002 |
Adresa: |
32600, 24514934, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Částkova, 1820, 12, Částkova 1820/12, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|