VĚRA HLAVÁČOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
28.07.2020 |
Adresa: |
36301, 12040835, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127 |
|
MONIKA BÍNOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
28.07.2020 |
Adresa: |
36301, 12040851, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1129 |
|
MARTIN ELBL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
28.07.2020 |
Adresa: |
36301, 12040835, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127 |
|
VĚRA HLAVÁČOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
28.07.2020 |
Adresa: |
36301, 12040835, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127, Kollárova 1127, 36301 Ostrov |
|
MONIKA BÍNOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
28.07.2020 |
Adresa: |
36301, 12040851, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1129, Kollárova 1129, 36301 Ostrov |
|
MARTIN ELBL
|
Aktivní
|
Člen výboru |
28.07.2020 |
Adresa: |
36301, 12040835, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127, Kollárova 1127, 36301 Ostrov |
|
VĚRA HLAVÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
Předseda výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
36301, 12040835, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127 |
|
MARTIN ELBL
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
Místopředseda výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
36301, 12040835, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127 |
|
MONIKA BÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
Člen výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
36301, 12040851, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1129 |
|
MARTIN ELBL
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
Místopředseda výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
36301, 12040835, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127, Kollárova 1127, 36301 Ostrov |
|
MONIKA BÍNOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
Člen výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
36301, 12040851, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1129, Kollárova 1129, 36301 Ostrov |
|
VĚRA HLAVÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 28.07.2020
|
Předseda výboru |
08.07.2015 |
Adresa: |
36301, 12040835, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127, Kollárova 1127, 36301 Ostrov |
|
Martin Elbl
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
člen výboru |
10.02.2010 |
Adresa: |
36301, 12040835, Ostrov, Kollárova, 1127 |
|
MARTIN ELBL
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
člen výboru |
10.02.2010 |
Adresa: |
36301, 12040835, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127, Kollárova 1127, 36301 Ostrov |
|
Anna Kotulová
|
Neaktivní
od 10.02.2010
|
člen výboru |
03.01.2009 |
Adresa: |
36301, 12040835, Ostrov, Kollárova, 1127 |
|
Věra Hlaváčová
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
předseda výboru |
03.01.2009 |
Adresa: |
36301, 12040835, Ostrov, Kollárova, 1127 |
|
Martin Formáček
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
místopředseda výboru |
03.01.2009 |
Adresa: |
36301, 12042293, Ostrov, Kollárova, 1273 |
|
Anna Kotulová
|
Neaktivní
od 10.02.2010
|
člen výboru |
03.01.2009 |
Adresa: |
36301, 12040835, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127, Kollárova 1127, 36301 Ostrov |
|
VĚRA HLAVÁČOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
předseda výboru |
03.01.2009 |
Adresa: |
36301, 12040835, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127, Kollárova 1127, 36301 Ostrov |
|
Martin Formáček
|
Neaktivní
od 08.07.2015
|
místopředseda výboru |
03.01.2009 |
Adresa: |
36301, 12042293, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1273, Kollárova 1273, 36301 Ostrov |
|
Michal Černík
|
Neaktivní
od 03.01.2009
|
místopředseda výboru |
30.01.2007 |
Adresa: |
36301, 12040851, Ostrov, Kollárova, 1129 |
|
Martina Herciková
|
Neaktivní
od 03.01.2009
|
místopředseda výboru |
30.01.2007 |
Adresa: |
36301, 12040851, Ostrov, Kollárova, 1129 |
|
Michal Černík
|
Neaktivní
od 03.01.2009
|
místopředseda výboru |
30.01.2007 |
Adresa: |
36301, 12040851, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1129, Kollárova 1129, 36301 Ostrov |
|
Martina Herciková
|
Neaktivní
od 03.01.2009
|
místopředseda výboru |
30.01.2007 |
Adresa: |
36301, 12040851, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1129, Kollárova 1129, 36301 Ostrov |
|
Pavla Šromová
|
Neaktivní
od 30.01.2007
|
místopředseda výboru |
18.08.2005 |
Adresa: |
36301, 12040843, Ostrov, Kollárova, 1128 |
|
Anna Kotulová
|
Neaktivní
od 03.01.2009
|
předseda výboru |
18.08.2005 |
Adresa: |
36301, 12040835, Ostrov, Kollárova, 1127 |
|
Ing. Pavel Matis
|
Neaktivní
od 03.01.2009
|
člen výboru |
18.08.2005 |
Adresa: |
36301, 12040843, Ostrov, Kollárova, 1128 |
|
Pavla Šromová
|
Neaktivní
od 30.01.2007
|
místopředseda výboru |
18.08.2005 |
Adresa: |
36301, 12040843, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1128, Kollárova 1128, 36301 Ostrov |
|
Ing. Pavel Matis
|
Neaktivní
od 03.01.2009
|
člen výboru |
18.08.2005 |
Adresa: |
36301, 12040843, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1128, Kollárova 1128, 36301 Ostrov |
|
Anna Kotulová
|
Neaktivní
od 03.01.2009
|
předseda výboru |
18.08.2005 |
Adresa: |
36301, 12040835, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Kollárova, 1127, Kollárova 1127, 36301 Ostrov |
|