Ing. JAN NEDVĚD
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2019 |
Adresa: |
37341, 27258661, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Aktivní
|
jednatel |
07.02.2019 |
Adresa: |
37341, 27258661, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179, Lesní 1179, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
MARIE BRDÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2016 |
Adresa: |
37006, 23389478, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, K. Vinařického, 463, 18 |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2016 |
Adresa: |
37341, 26377080, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220 |
|
MARIE BRDÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2016 |
Adresa: |
37006, 23389478, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, K. Vinařického, 463, 18, K. Vinařického 463/18, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2016 |
Adresa: |
37341, 26377080, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220, Podskalí 1220, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
jednatel |
12.07.2016 |
Adresa: |
15000, 22020373, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 07.02.2019
|
jednatel |
12.07.2016 |
Adresa: |
15000, 22020373, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6, Brožíkova 281/6, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
15000, 22020373, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6 |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
37341, 26377080, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220 |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
15000, 22020373, Praha, Košíře, Brožíkova, 281, 6, Brožíkova 281/6, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
37341, 26377080, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220, Podskalí 1220, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. Jan Nedvěd
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
37341, 27258661, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179 |
|
Ing. Roman Mallát
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
37341, 26377080, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220 |
|
Ing. ROMAN MALLÁT
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
37341, 26377080, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Podskalí, 1220, Podskalí 1220, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Ing. JAN NEDVĚD
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
07.08.2008 |
Adresa: |
37341, 27258661, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Lesní, 1179, Lesní 1179, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Marie Brdíčková
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
jednatel |
17.01.2001 |
Adresa: |
23389478, České Budějovice, České Budějovice, K.Vinařického, 18 |
|
MARIE BRDÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.07.2016
|
jednatel |
17.01.2001 |
Adresa: |
37006, 23389478, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, K. Vinařického, 463, 18, K. Vinařického 463/18, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Ing. Petr Polák
|
Neaktivní
od 28.07.2000
|
jednatel |
08.07.1994 |
Adresa: |
25163, Kunice 89, Stránčice |
|
ing. Jan Nedvěd
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
jednatel |
08.07.1994 |
Adresa: |
37001, 23404370, České Budějovice, Havlíčkova, 9 |
|
Ing. Petr Polák
|
Neaktivní
od 28.07.2000
|
jednatel |
08.07.1994 |
Adresa: |
Kunice 89, Stránčice, 25163, 25163 Kunice 89, Stránčice, Česká republika |
|
ing. Jan Nedvěd
|
Neaktivní
od 07.08.2008
|
jednatel |
08.07.1994 |
Adresa: |
37001, 23404370, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Havlíčkova, 512, 9, Havlíčkova 512/9, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|