Rudolf Sara
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
člen představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
66451, 24091588, Brno-venkov, Šlapanice, Brněnská, 1429 |
|
Jan Krutý
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
člen představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
60200, 19396163, Brno-město, Brno, Plotní, 49 |
|
Stanislav Zatloukal
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
člen představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
66472, 5, Brno-venkov, Rozdrojovice, 162 |
|
Rudolf Sara
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
člen představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
66451, 24091588, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Brněnská, 1429, 110, Brněnská 1429/110, 66451 Šlapanice |
|
Jan Krutý
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
člen představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
60200, 19396163, Brno-město, Brno, Komárov, Plotní, 547, 49, Plotní 547/49, Komárov, 60200 Brno |
|
Stanislav Zatloukal
|
Neaktivní
od 21.05.2011
|
člen představenstva |
23.07.1996 |
Adresa: |
162, Brno-venkov, Rozdrojovice, 66472, 66472 Rozdrojovice 162, okres: Brno-venkov, Česká republika |
|
Ing. Václav Veselý
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
člen představenstva |
05.06.1995 |
Adresa: |
3, Tábor, ul. kpt. Nálepky, 2340 |
|
Václav Lemberk
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
člen představenstva |
05.06.1995 |
Adresa: |
20092971, Obrataň, 132 |
|
Ing. Václav Veselý
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
člen představenstva |
05.06.1995 |
Adresa: |
39003, 19818564, Tábor, Tábor, Tábor, Kpt. Nálepky, 2340, Kpt. Nálepky 2340/40, 39003 Tábor |
|
Václav Lemberk
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
člen představenstva |
05.06.1995 |
Adresa: |
39412, 20092971, Pelhřimov, Obrataň, Obrataň, 132, č.p. 132, 39412 Obrataň |
|
l. Martin Vrána
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
člen představenstva |
01.07.1994 |
Adresa: |
19818947, Tábor, Sokolovská, 2378 |
|
3. Veronika Zigmundová
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
člen představenstva |
01.07.1994 |
Adresa: |
3, Tábor, ul.kpt.Jaroše, 2411 |
|
2. Zdeněk Krejsa
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
člen představenstva |
01.07.1994 |
Adresa: |
100, Chotoviny,okr.Tábor, Červené Záhoří 84 |
|
l. Martin Vrána
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
člen představenstva |
01.07.1994 |
Adresa: |
39003, 19818947, Tábor, Tábor, Tábor, Sokolovská, 2378, Sokolovská 2378, 39003 Tábor |
|
3. Veronika Zigmundová
|
Neaktivní
od 05.06.1995
|
člen představenstva |
01.07.1994 |
Adresa: |
39003, 19819277, Tábor, Tábor, Tábor, Kpt. Jaroše, 2411, Kpt. Jaroše 2411, 39003 Tábor |
|
2. Zdeněk Krejsa
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
člen představenstva |
01.07.1994 |
Adresa: |
39137, 6625436, Tábor, Chotoviny, Červené Záhoří, Nádražní, 84, Nádražní 84, Červené Záhoří, 39137 Chotoviny |
|