JAROSLAV MASOPUST
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2015 |
Adresa: |
12000, 21744297, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Vocelova, 474, 11 |
|
Jaroslav Masopust
|
Aktivní
|
jednatel |
04.09.2015 |
Adresa: |
12000, 21744297, Praha, Vinohrady, Vocelova, 474, 11, Vocelova 474/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. ZDENĚK ZBYTEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
14900, 21840474, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Konstantinova, 1494, 40 |
|
Ing. ZDENĚK ZBYTEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.09.2014 |
Adresa: |
14900, 21840474, Praha, Chodov, Konstantinova, 1494, 40, Konstantinova 1494/40, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Jaroslav Masopust
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
14.11.2008 |
Adresa: |
12000, 21744297, Praha 2, Vocelova, 474/11 |
|
Jaroslav Masopust
|
Neaktivní
od 04.09.2015
|
jednatel |
14.11.2008 |
Adresa: |
12000, 21744297, Praha, Vinohrady, Vocelova, 474, 11, Vocelova 474/11, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Zdeněk Zbytek
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Jednatel |
22.06.2004 |
Adresa: |
14900, 21840474, Praha 4, Konstantinova, 1494 |
|
Ing. ZDENĚK ZBYTEK
|
Neaktivní
od 10.09.2014
|
Jednatel |
22.06.2004 |
Adresa: |
14900, 21840474, Praha, Chodov, Konstantinova, 1494, 40, Konstantinova 1494/40, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Zdeněk Zbytek
|
Neaktivní
od 22.06.2004
|
Jednatel |
17.03.1999 |
Adresa: |
38276, 8774731, Český Krumlov, Loučovice, 277 |
|
Ing. Zdeněk Zbytek
|
Neaktivní
od 22.06.2004
|
Jednatel |
17.03.1999 |
Adresa: |
38276, 8774731, Český Krumlov, Loučovice, Loučovice, 277, č.p. 277, 38276 Loučovice |
|
Dmitrij Podoksik
|
Neaktivní
od 17.03.1999
|
Jednatel |
22.09.1995 |
Adresa: |
Palkovice-Hůrky 226 |
|
ing. Zdeněk Zbytek
|
Neaktivní
od 17.03.1999
|
Jednatel |
22.09.1995 |
Adresa: |
Loučovice č. 277,okr.Č.Krumlov |
|
Dmitrij Podoksik
|
Neaktivní
od 17.03.1999
|
Jednatel |
22.09.1995 |
Adresa: |
73941, 15325997, Frýdek-Místek, Palkovice, Palkovice, 226, č.p. 226, 73941 Palkovice |
|
Ing. Zdeněk Zbytek
|
Neaktivní
od 17.03.1999
|
Jednatel |
22.09.1995 |
Adresa: |
38276, 8774731, Český Krumlov, Loučovice, Loučovice, 277, č.p. 277, 38276 Loučovice |
|
Ing. Zdeněk Zbytek
|
Neaktivní
od 22.09.1995
|
Jednatel |
09.09.1994 |
Adresa: |
6037666, Slaný, Vikova, 472 |
|
ing. Oldřich Mertin
|
Neaktivní
od 22.09.1995
|
Jednatel |
09.09.1994 |
Adresa: |
6047408, Slaný, Arbesova, 1631 |
|
Ing. Zdeněk Zbytek
|
Neaktivní
od 22.09.1995
|
Jednatel |
09.09.1994 |
Adresa: |
27401, 6037666, Kladno, Slaný, Slaný, Vikova, 472, Vikova 472, 27401 Slaný |
|
ing. Oldřich Mertin
|
Neaktivní
od 22.09.1995
|
Jednatel |
09.09.1994 |
Adresa: |
27401, 6047408, Kladno, Slaný, Slaný, Arbesova, 1631, Arbesova 1631, 27401 Slaný |
|