LADISLAV STATEČNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.11.2019 |
Adresa: |
39181, 17367786, Tábor, Zlukov, Zlukov, 47 |
|
LADISLAV STATEČNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.11.2019 |
Adresa: |
39181, 17367786, Tábor, Zlukov, Zlukov, 47, č.p. 47, 39181 Zlukov |
|
VÁCLAV LISEC
|
Aktivní
|
jednatel |
02.01.2019 |
Adresa: |
10700, 27925633, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, U Lázeňky, 650 |
|
VÁCLAV LISEC
|
Aktivní
|
jednatel |
02.01.2019 |
Adresa: |
10700, 27925633, Praha, Dubeč, U Lázeňky, 650, U Lázeňky 650, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|
ing. KAREL KYSELA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
14700, 21969582, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Na vápenném, 1068, 2 |
|
ing. KAREL KYSELA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.04.2016 |
Adresa: |
14700, 21969582, Praha, Podolí, Na vápenném, 1068, 2, Na vápenném 1068/2, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
LADISLAV STATEČNÝ
|
Neaktivní
od 07.11.2019
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
39002, 19804598, Tábor, Tábor, Tábor, Třebízského, 873, 13 |
|
LADISLAV STATEČNÝ
|
Neaktivní
od 07.11.2019
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
39002, 19804598, Tábor, Tábor, Tábor, Třebízského, 873, 13, Třebízského 873/13, 39002 Tábor |
|
Ing. Karel Kysela
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
16.12.2011 |
Adresa: |
10100, 22671188, Praha 10, Vršovice, Náměstí Svatopluka Čecha, 1368, 11 |
|
Ladislav Statečný
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
16.12.2011 |
Adresa: |
39005, Tábor, Havanská, 2812 |
|
Václav Lisec
|
Neaktivní
od 02.01.2019
|
jednatel |
16.12.2011 |
Adresa: |
10000, 22603760, Praha 10, Strašnice, U kombinátu, 417, 5 |
|
Ing. Karel Kysela
|
Neaktivní
od 06.04.2016
|
jednatel |
16.12.2011 |
Adresa: |
10100, 22671188, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1368, 11, náměstí Svatopluka Čecha 1368/11, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ladislav Statečný
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
16.12.2011 |
Adresa: |
39005, 19823231, Tábor, Tábor, Tábor, Havanská, 2812, 6, Havanská 2812/6, 39005 Tábor |
|
Václav Lisec
|
Neaktivní
od 02.01.2019
|
jednatel |
16.12.2011 |
Adresa: |
10000, 22603760, Praha, Strašnice, U kombinátu, 417, 5, U kombinátu 417/5, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ing. Karel Kysela
|
Neaktivní
od 16.12.2011
|
Jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
Praha 10, Nám.Sv.Čecha, 11 |
|
Václav Lisec
|
Neaktivní
od 16.12.2011
|
Jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
22603760, Praha 10, U kombinátu, 417/5 |
|
Ladislav Statečný
|
Neaktivní
od 16.12.2011
|
Jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
Tábor, Havanská, 2812 |
|
Ing. Karel Kysela
|
Neaktivní
od 16.12.2011
|
Jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
10100, 22671188, Praha, Vršovice, náměstí Svatopluka Čecha, 1368, 11, náměstí Svatopluka Čecha 1368/11, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Václav Lisec
|
Neaktivní
od 16.12.2011
|
Jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
10000, 22603760, Praha, Strašnice, U kombinátu, 417, 5, U kombinátu 417/5, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ladislav Statečný
|
Neaktivní
od 16.12.2011
|
Jednatel |
29.08.1994 |
Adresa: |
39005, 19823231, Tábor, Tábor, Tábor, Havanská, 2812, 6, Havanská 2812/6, 39005 Tábor |
|