Ing. MILAN UTTL
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
Jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
37006, 25126318, České Budějovice, České Budějovice 5, Jabloňová, 2114, 28 |
|
Ing. MILAN UTTL
|
Neaktivní
od 18.02.2022
|
Jednatel |
21.01.2016 |
Adresa: |
37006, 25126318, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Jabloňová, 2114, 28, Jabloňová 2114/28, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Ing. Miloš Kučera
|
Neaktivní
od 11.02.2008
|
Jednatel |
19.04.2005 |
Adresa: |
37006, 25593641, České Budějovice, Jabloňová, 2225/8 |
|
Ing. Milan Uttl
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
Jednatel |
19.04.2005 |
Adresa: |
37006, 25126318, České Budějovice, Jabloňová, 2114/28 |
|
Ing. Miloš Kučera
|
Neaktivní
od 11.02.2008
|
Jednatel |
19.04.2005 |
Adresa: |
37006, 25593641, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Jabloňová, 2225, 8, Jabloňová 2225/8, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Ing. MILAN UTTL
|
Neaktivní
od 21.01.2016
|
Jednatel |
19.04.2005 |
Adresa: |
37006, 25126318, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Jabloňová, 2114, 28, Jabloňová 2114/28, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
ing. Milan Uttl
|
Neaktivní
od 19.04.2005
|
Jednatel |
30.08.1994 |
Adresa: |
37011, 23353368, České Budějovice, Bezdrevská, 27 |
|
ing. Miloš Kučera
|
Neaktivní
od 19.04.2005
|
Jednatel |
30.08.1994 |
Adresa: |
37004, 23376741, České Budějovice, Klaricova, 30 |
|
ing. Milan Uttl
|
Neaktivní
od 19.04.2005
|
Jednatel |
30.08.1994 |
Adresa: |
37011, 23353368, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Bezdrevská, 1125, 27, Bezdrevská 1125/27, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
ing. Miloš Kučera
|
Neaktivní
od 19.04.2005
|
Jednatel |
30.08.1994 |
Adresa: |
37004, 23376741, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Klaricova, 2090, 30, Klaricova 2090/30, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|