Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.12.2015 |
Adresa: |
37361, 11739746, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225 |
|
VÍT BÜRGER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.12.2015 |
Adresa: |
37361, 11739746, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225 |
|
Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.12.2015 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225, Okružní 225, 37361 Hrdějovice |
|
VÍT BÜRGER
|
Aktivní
|
jednatel |
16.12.2015 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225, Okružní 225, 37361 Hrdějovice |
|
Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
37361, 11739746, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225 |
|
Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
28.12.2013 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225, Okružní 225, 37361 Hrdějovice |
|
VÍT BÜRGER
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
05.11.2012 |
Adresa: |
37361, 11739746, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225 |
|
VÍT BÜRGER
|
Neaktivní
od 16.12.2015
|
jednatel |
05.11.2012 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225, Okružní 225, 37361 Hrdějovice |
|
ing. František Bürger
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
20.06.2009 |
Adresa: |
37361, 11739746, Hrdějovice, Okružní, 225 |
|
Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Neaktivní
od 28.12.2013
|
jednatel |
20.06.2009 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225, Okružní 225, 37361 Hrdějovice |
|
ing. František Bürger
|
Neaktivní
od 20.06.2009
|
Jednatel |
28.06.2002 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, 225 |
|
Bc. Petr Štambaský
|
Neaktivní
od 20.06.2009
|
Jednatel |
28.06.2002 |
Adresa: |
38411, 17678099, Prachatice, Netolice, Na Horánku, 673 |
|
Ing. FRANTIŠEK BÜRGER
|
Neaktivní
od 20.06.2009
|
Jednatel |
28.06.2002 |
Adresa: |
37361, 11739746, České Budějovice, Hrdějovice, Hrdějovice, Okružní, 225, Okružní 225, 37361 Hrdějovice |
|
Bc. Petr Štambaský
|
Neaktivní
od 20.06.2009
|
Jednatel |
28.06.2002 |
Adresa: |
38411, 17678099, Prachatice, Netolice, Netolice, Na Horánku, 673, Na Horánku 673, 38411 Netolice |
|
ing. Lubomír Štambaský
|
Neaktivní
od 28.06.2002
|
Jednatel |
17.08.1994 |
Adresa: |
38411, 17678099, Netolice, Na Horánku, 673 |
|
ing. František Bürger
|
Neaktivní
od 28.06.2002
|
Jednatel |
17.08.1994 |
Adresa: |
37361, 100, Hrdějovice |
|
ing. Lubomír Štambaský
|
Neaktivní
od 28.06.2002
|
Jednatel |
17.08.1994 |
Adresa: |
38411, 17678099, Prachatice, Netolice, Netolice, Na Horánku, 673, Na Horánku 673, 38411 Netolice |
|
ing. František Bürger
|
Neaktivní
od 28.06.2002
|
Jednatel |
17.08.1994 |
Adresa: |
Hrdějovice, 37361, 37361 Hrdějovice, Česká republika |
|