Igor Vašíček
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Jednatel |
04.12.1997 |
Adresa: |
69002, 3, Břeclav, Strachotín, Ulice Osvobození, 93 |
|
Igor Vašíček
|
Neaktivní
od 06.08.2010
|
Jednatel |
04.12.1997 |
Adresa: |
93, Břeclav, Strachotín, Ulice Osvobození, 69002, Ulice Osvobození 93, 69002 Strachotín, okres: Břeclav, Česká republika |
|
Robert Cambal
|
Neaktivní
od 04.12.1997
|
Jednatel |
05.11.1997 |
Adresa: |
4, Brno, Absolonova, 2b |
|
Robert Cambal
|
Neaktivní
od 04.12.1997
|
Jednatel |
05.11.1997 |
Adresa: |
62400, 19681216, Brno-město, Brno, Komín, Absolonova, 943, 2b, Absolonova 943/2b, Komín, 62400 Brno |
|
Zdeněk Filípek
|
Neaktivní
od 05.11.1997
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
66501, 24074560, Rosice, Brněnská, 1191 |
|
Zdeněk Filípek
|
Neaktivní
od 05.11.1997
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
1191, Rosice, Brněnská, 66501, Brněnská 1191, 66501 Rosice, Česká republika |
|
Zdeněk Filípek
|
Neaktivní
od 04.04.1997
|
jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
66441, 24139131, Brno-venkov, Ostopovice, Nová, 1 |
|
Zdeněk Filípek
|
Neaktivní
od 04.04.1997
|
jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
66449, 24139131, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Nová, 232, 1, Nová 232/1, 66449 Ostopovice |
|
Zdeněk Filípek
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
jednatel |
23.02.1994 |
Adresa: |
66441, 24139131, Ostopovice, Nová, 1 |
|
Zdeněk Filípek
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
jednatel |
23.02.1994 |
Adresa: |
66449, 24139131, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Nová, 232, 1, Nová 232/1, 66449 Ostopovice |
|