LADISLAV VEČERKA
|
Neaktivní
od 26.03.2021
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
76701, 10347399, Kroměříž, Kroměříž, Velké náměstí, 115, 1 |
|
LADISLAV VEČERKA
|
Neaktivní
od 26.03.2021
|
jednatel |
09.11.2015 |
Adresa: |
76701, 10347399, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Velké náměstí, 115, 1, Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž |
|
Ladislav Večerka
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
08.06.2005 |
Adresa: |
Kroměříž, Havlíčkova, čp. 3338/82A |
|
Ladislav Večerka
|
Neaktivní
od 09.11.2015
|
jednatel |
08.06.2005 |
Adresa: |
76701, 26036843, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Havlíčkova, 3338, 82a, Havlíčkova 3338/82a, 76701 Kroměříž |
|
PhDr. Mgr. Tea Žvátorová
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
jednatel |
01.08.2003 |
Adresa: |
25157906, Přerov, Kozlovská, 39 |
|
Karel Čičatka
|
Neaktivní
od 16.03.2007
|
jednatel |
01.08.2003 |
Adresa: |
10378740, Kroměříž, Denkova, 3601/4 |
|
PhDr. Mgr. Tea Žvátorová
|
Neaktivní
od 08.06.2005
|
jednatel |
01.08.2003 |
Adresa: |
75002, 25157906, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Kozlovská, 2863, 39, Kozlovská 2863/39, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Karel Čičatka
|
Neaktivní
od 16.03.2007
|
jednatel |
01.08.2003 |
Adresa: |
76701, 10378740, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Denkova, 3601, 4, Denkova 3601/4, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Martin Vykydal
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
16.03.1994 |
Adresa: |
10378731, Kroměříž, Denkova, 3600 |
|
Ing. Stanislav Gregor
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
16.03.1994 |
Adresa: |
10369333, Kroměříž, Gorkého, 2575 |
|
Ing. Marek Janšta
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
16.03.1994 |
Adresa: |
10356177, Kroměříž, Březinova, 1108 |
|
Magdalena Vykydalová
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
16.03.1994 |
Adresa: |
Kroměříž, Bílany, 96 |
|
Ing. Martin Vykydal
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
16.03.1994 |
Adresa: |
76701, 10378731, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Denkova, 3600, 6, Denkova 3600/6, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Stanislav Gregor
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
16.03.1994 |
Adresa: |
76701, 10369333, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Gorkého, 2575, 57, Gorkého 2575/57, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Marek Janšta
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
16.03.1994 |
Adresa: |
76701, 10356177, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Březinova, 1108, 7, Březinova 1108/7, 76701 Kroměříž |
|
Magdalena Vykydalová
|
Neaktivní
od 01.08.2003
|
jednatel |
16.03.1994 |
Adresa: |
76701, 10214127, Kroměříž, Kroměříž, Bílany, 96, Bílany 96, 76701 Kroměříž |
|