NICOLA RINALDI
|
Aktivní
|
jednatel |
10.06.2022 |
Adresa: |
Bergamo, Via San Bernardino 8 |
|
NICOLA RINALDI
|
Aktivní
|
jednatel |
10.06.2022 |
Adresa: |
Bergamo, Via San Bernardino 8, Via San Bernardino 8, Bergamo, Itálie |
|
CARLA MARIA RINALDI
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
Brescia, Via Giuseppe Pansera 71 |
|
CARLA MARIA RINALDI
|
Neaktivní
od 10.06.2022
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
Brescia, Via Giuseppe Pansera 71, Via Giuseppe Pansera 71, Brescia, Itálie |
|
Carla Maria Rinaldi
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
19.06.2012 |
Adresa: |
Brescia, Via Giuseppe Pansera, 71 |
|
Carla Maria Rinaldi
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
19.06.2012 |
Adresa: |
Brescia, Via Giuseppe Pansera, Via Giuseppe Pansera 71, Brescia, Itálie |
|
Ladislava Vrbasová
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
jednatel |
15.11.1999 |
Adresa: |
19450346, Brno-město, Brno, Vřesová, 12 |
|
LADISLAVA VRBASOVÁ
|
Neaktivní
od 19.06.2012
|
jednatel |
15.11.1999 |
Adresa: |
61400, 19450346, Brno-město, Brno, Maloměřice, Vřesová, 826, 12, Vřesová 826/12, Maloměřice, 61400 Brno |
|
JUDr. Dagmar Chaloupková
|
Neaktivní
od 15.11.1999
|
jednatel |
03.08.1999 |
Adresa: |
24190721, Brno-venkov, Kuřim, Popkova, 997 |
|
JUDr. Dagmar Chaloupková
|
Neaktivní
od 15.11.1999
|
jednatel |
03.08.1999 |
Adresa: |
66434, 24190721, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Popkova, 997, 12, Popkova 997/12, 66434 Kuřim |
|
Giuseppe Viola
|
Neaktivní
od 03.08.1999
|
jednatel |
06.11.1995 |
Adresa: |
19171609, Brno, Antonínská, 8 |
|
Giuseppe Viola
|
Neaktivní
od 03.08.1999
|
jednatel |
06.11.1995 |
Adresa: |
60200, 19171609, Brno-město, Brno, Veveří, Antonínská, 555, 8, Antonínská 555/8, Veveří, 60200 Brno |
|
Giuseppe Viola
|
Neaktivní
od 06.11.1995
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
19156081, Brno, Rezkova, 31 |
|
Giuseppe Viola
|
Neaktivní
od 06.11.1995
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
60200, 19156081, Brno-město, Brno, Stránice, Rezkova, 432, 31, Rezkova 432/31, Stránice, 60200 Brno |
|
Bohuslav Konečný
|
Neaktivní
od 11.07.1994
|
jednatel |
08.03.1994 |
Adresa: |
19142609, Brno, Neumannova, 46 |
|
Bohuslav Konečný
|
Neaktivní
od 11.07.1994
|
jednatel |
08.03.1994 |
Adresa: |
60200, 19142609, Brno-město, Brno, Pisárky, Neumannova, 264, 46, Neumannova 264/46, Pisárky, 60200 Brno |
|