JAROSLAV KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 23.08.2022
|
|
09.08.2015 |
Adresa: |
58601, 12371092, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Smrčenská, 4238, 7 |
|
JAROSLAV KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 23.08.2022
|
|
09.08.2015 |
Adresa: |
58601, 12371092, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Smrčenská, 4238, 7, Smrčenská 4238/7, 58601 Jihlava |
|
OLDŘICH PTÁČEK
|
Neaktivní
od 23.08.2022
|
|
22.04.2015 |
Adresa: |
58601, 27549984, Jihlava, Antonínův Důl, 288 |
|
OLDŘICH PTÁČEK
|
Neaktivní
od 23.08.2022
|
|
22.04.2015 |
Adresa: |
58601, 27549984, Jihlava, Jihlava, Antonínův Důl, 288, Antonínův Důl 288, 58601 Jihlava |
|
FRANTIŠEK FRIEDL
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
|
17.04.2014 |
Adresa: |
58812, 12256048, Dobronín, Dobronín, Spojovací, 243, 1 |
|
FRANTIŠEK FRIEDL
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
|
17.04.2014 |
Adresa: |
58812, 12256048, Jihlava, Dobronín, Dobronín, Spojovací, 243, 1, Spojovací 243/1, 58812 Dobronín |
|
Ludvík Haubert
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
|
09.12.1996 |
Adresa: |
58601, 12370771, Jihlava, Jihlava, Na kopci, 24 |
|
František Friedl
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
|
09.12.1996 |
Adresa: |
12256048, Jihlava, Dobronín, 243 |
|
Oldřich Ptáček
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
|
09.12.1996 |
Adresa: |
58601, 12369179, Jihlava, Jihlava, Březinova, 115 |
|
Jaroslav Koláček
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
|
09.12.1996 |
Adresa: |
58601, 12371092, Jihlava, Jihlava, Smrčenská, 7 |
|
Ludvík Haubert
|
Neaktivní
od 08.02.2013
|
|
09.12.1996 |
Adresa: |
58601, 12370771, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4205, 24, Na Kopci 4205/24, 58601 Jihlava |
|
FRANTIŠEK FRIEDL
|
Neaktivní
od 17.04.2014
|
|
09.12.1996 |
Adresa: |
58812, 12256048, Jihlava, Dobronín, Dobronín, Spojovací, 243, 1, Spojovací 243/1, 58812 Dobronín |
|
Oldřich Ptáček
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
|
09.12.1996 |
Adresa: |
58601, 12369179, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Březinova, 4043, 115, Březinova 4043/115, 58601 Jihlava |
|
JAROSLAV KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 09.08.2015
|
|
09.12.1996 |
Adresa: |
58601, 12371092, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Smrčenská, 4238, 7, Smrčenská 4238/7, 58601 Jihlava |
|
František Friedl
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
|
01.03.1995 |
Adresa: |
12256048, Dobronín, 243 |
|
Ludvík Haubert
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
|
01.03.1995 |
Adresa: |
12370771, Jihlava, Na kopci, 24 |
|
FRANTIŠEK FRIEDL
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
|
01.03.1995 |
Adresa: |
58812, 12256048, Jihlava, Dobronín, Dobronín, Spojovací, 243, 1, Spojovací 243/1, 58812 Dobronín |
|
Ludvík Haubert
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
|
01.03.1995 |
Adresa: |
58601, 12370771, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4205, 24, Na Kopci 4205/24, 58601 Jihlava |
|
Jaroslav Koláček
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
|
23.03.1994 |
Adresa: |
12371092, Jihlava, Smrčenská, 7 |
|
Oldřich Ptáček
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
|
23.03.1994 |
Adresa: |
12369179, Jihlava, Březinova, 115 |
|
JAROSLAV KOLÁČEK
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
|
23.03.1994 |
Adresa: |
58601, 12371092, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Smrčenská, 4238, 7, Smrčenská 4238/7, 58601 Jihlava |
|
Oldřich Ptáček
|
Neaktivní
od 09.12.1996
|
|
23.03.1994 |
Adresa: |
58601, 12369179, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Březinova, 4043, 115, Březinova 4043/115, 58601 Jihlava |
|