Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.06.2024
Název: | MUNOS, spol. s r.o. |
ICO: | 60700173 |
Registrovaná adresa: | 58832, 12248886, Jihlava, Brtnice, Brtnice, Zašpitál, 408, Zašpitál 408, 58832 Brtnice |
Začleněno na: | 13.04.1994 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
TEKACABLE CORPORATE a. s. 28144899 | Aktivní | 21.06.2024 | |
|
|||
LUDĚK KONEČNÝ | Aktivní | 04.10.2021 | |
|
|||
MARIÁN NOSKOVIČ | Aktivní | 03.12.2015 | |
|
|||
LUDĚK KONEČNÝ | Aktivní | 02.12.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
PETR NOVÁK | Aktivní | Jednatel | 21.06.2024 |
|
|||
Ing. MILAN KOHÚT | Aktivní | Jednatel | 21.06.2024 |
|
|||
LUDĚK KONEČNÝ | Aktivní | jednatel | 04.10.2021 |
|
|||
MARIÁN NOSKOVIČ | Aktivní | jednatel | 03.12.2015 |
|
|||
Luděk Konečný | Neaktivní od 21.06.2024 | jednatel | 04.10.2021 |
|
|||
MARIÁN NOSKOVIČ | Neaktivní od 21.06.2024 | jednatel | 03.12.2015 |
|
|||
Marián Noskovič | Neaktivní od 03.12.2015 | jednatel | 20.08.2007 |
|
|||
Luděk Konečný | Neaktivní od 04.10.2021 | jednatel | 20.08.2007 |
|
|||
Marián Noskovič | Neaktivní od 03.12.2015 | jednatel | 20.08.2007 |
|
|||
Luděk Konečný | Neaktivní od 04.10.2021 | jednatel | 20.08.2007 |
|
|||
Marian Noskovič | Neaktivní od 20.08.2007 | jednatel | 08.07.2005 |
|
|||
Marian Noskovič | Neaktivní od 20.08.2007 | jednatel | 08.07.2005 |
|
|||
Ludovít Múčka | Neaktivní od 08.07.2005 | jednatel | 06.02.2004 |
|
|||
Ludovít Múčka | Neaktivní od 08.07.2005 | jednatel | 06.02.2004 |
|
|||
Ludovít Múčka | Neaktivní od 06.02.2004 | jednatel | 13.04.1994 |
|
|||
Ludovít Múčka | Neaktivní od 06.02.2004 | jednatel | 13.04.1994 |
|
Registrační číslo MUNOS, spol. s r.o. je 60700173.
Registrační adresa MUNOS, spol. s r.o. je 58832, 12248886, Jihlava, Brtnice, Brtnice, Zašpitál, 408, Zašpitál 408, 58832 Brtnice.
MUNOS, spol. s r.o. byla založena 13.04.1994.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je TEKACABLE CORPORATE a. s., LUDĚK KONEČNÝ, MARIÁN NOSKOVIČ, LUDĚK KONEČNÝ.