ZDENĚK ROUPEC
|
Aktivní
|
|
11.11.2015 |
Adresa: |
61200, 19713339, Brno, Královo Pole, Ramešova, 1970, 2 |
|
Ing. JIŘÍ KOSÍK
|
Aktivní
|
|
11.11.2015 |
Adresa: |
62100, 27084116, Brno, Jehnice, Blanenská, 359, 50 |
|
Ing. JIŘÍ KOSÍK
|
Aktivní
|
|
11.11.2015 |
Adresa: |
62100, 27084116, Brno-město, Brno, Jehnice, Blanenská, 359, 50, Blanenská 359/50, Jehnice, 62100 Brno |
|
ZDENĚK ROUPEC
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
|
11.11.2015 |
Adresa: |
61200, 19713339, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ramešova, 1970, 2 |
|
FRANTIŠEK TUČEK
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
|
11.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19175078, Brno, Veveří, Botanická, 819, 25 |
|
KAREL ŠKVAŘIL
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
|
11.11.2015 |
Adresa: |
67923, Blansko, Synalov, 16 |
|
Zdeněk Roupec
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
|
11.11.2015 |
Adresa: |
61200, 19713339, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ramešova, 1970, 2, Ramešova 1970/2, Královo Pole, 61200 Brno |
|
FRANTIŠEK TUČEK
|
Neaktivní
od 07.03.2017
|
|
11.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19175078, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 819, 25, Botanická 819/25, Veveří, 60200 Brno |
|
KAREL ŠKVAŘIL
|
Neaktivní
od 04.12.2018
|
|
11.11.2015 |
Adresa: |
67923, 15214168, Brno-venkov, Synalov, Synalov, 16, č.p. 16, 67923 Synalov |
|
Ing. Jiří Kosík
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
|
03.04.2002 |
Adresa: |
61300, Brno-město, Brno, Kotěrova, 1 |
|
Ing. Jiří Kosík
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
|
03.04.2002 |
Adresa: |
61300, 19305991, Brno-město, Brno, Černá Pole, Kotěrova, 1730, 1, Kotěrova 1730/1, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Jiří Kosík
|
Neaktivní
od 03.04.2002
|
|
06.01.1997 |
Adresa: |
62100, 19508093, Brno-město, Brno, Žitná, 23 |
|
KAREL ŠKVAŘIL
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
|
06.01.1997 |
Adresa: |
67923, Blansko, Synalov, 16 |
|
Zdeněk Roupec
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
|
06.01.1997 |
Adresa: |
61200, 19713339, Brno-město, Brno, Ramešova, 2 |
|
František Tuček
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
|
06.01.1997 |
Adresa: |
60200, 19174870, Brno-město, Brno, Dřevařská, 24 |
|
Ing. Jiří Kosík
|
Neaktivní
od 03.04.2002
|
|
06.01.1997 |
Adresa: |
62100, 19508093, Brno-město, Brno, Řečkovice, Žitná, 1474, 23, Žitná 1474/23, Řečkovice, 62100 Brno |
|
KAREL ŠKVAŘIL
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
|
06.01.1997 |
Adresa: |
67923, 15214168, Brno-venkov, Synalov, Synalov, 16, č.p. 16, 67923 Synalov |
|
Zdeněk Roupec
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
|
06.01.1997 |
Adresa: |
61200, 19713339, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ramešova, 1970, 2, Ramešova 1970/2, Královo Pole, 61200 Brno |
|
František Tuček
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
|
06.01.1997 |
Adresa: |
60200, 19174870, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 805, 24, Dřevařská 805/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. Jiří Kosík
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
|
08.08.1995 |
Adresa: |
62100, 19508093, Brno, Žitná, 23 |
|
Ing. Jiří Kosík
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
|
08.08.1995 |
Adresa: |
62100, 19508093, Brno-město, Brno, Řečkovice, Žitná, 1474, 23, Žitná 1474/23, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Karel Škvařil
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
|
30.03.1994 |
Adresa: |
67923, 15214168, Synalov, 16 |
|
Zdeněk Roupec
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
|
30.03.1994 |
Adresa: |
61200, 19713339, Brno, Ramešova, 2 |
|
František Tuček
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
|
30.03.1994 |
Adresa: |
60200, 19174870, Brno, Dřevařská, 24 |
|
KAREL ŠKVAŘIL
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
|
30.03.1994 |
Adresa: |
67923, 15214168, Brno-venkov, Synalov, Synalov, 16, č.p. 16, 67923 Synalov |
|
Zdeněk Roupec
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
|
30.03.1994 |
Adresa: |
61200, 19713339, Brno-město, Brno, Královo Pole, Ramešova, 1970, 2, Ramešova 1970/2, Královo Pole, 61200 Brno |
|
František Tuček
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
|
30.03.1994 |
Adresa: |
60200, 19174870, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 805, 24, Dřevařská 805/24, Veveří, 60200 Brno |
|