MARCELA HORÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.09.2023 |
Adresa: |
66463, 26736977, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, Unkovická, 516, Unkovická 516, 66463 Žabčice |
|
JAROSLAVA MALACHTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
66463, 26736977, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, Unkovická, 516 |
|
MARCELA HORÁKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
66463, 13297147, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, Přísnotická, 167 |
|
JAROSLAVA MALACHTOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
66463, 26736977, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, Unkovická, 516, Unkovická 516, 66463 Žabčice |
|
MARCELA HORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2023
|
jednatel |
12.04.2022 |
Adresa: |
66463, 13297147, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, Přísnotická, 167, Přísnotická 167, 66463 Žabčice |
|
ZDENEK MALACHTA
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
jednatel |
26.03.2013 |
Adresa: |
66463, 26736977, Žabčice, Žabčice, Unkovická, 516 |
|
ZDENEK MALACHTA
|
Neaktivní
od 18.02.2021
|
jednatel |
26.03.2013 |
Adresa: |
66463, 26736977, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, Unkovická, 516, Unkovická 516, 66463 Žabčice |
|
Libor Borkovec
|
Neaktivní
od 12.12.2012
|
jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
61400, 19449186, Brno, Olší, 35 |
|
Zdeněk Malachta
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
66463, 26736977, Žabčice, Unkovická, 516 |
|
Libor Borkovec
|
Neaktivní
od 12.12.2012
|
jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
61400, 19449186, Brno-město, Brno, Maloměřice, Olší, 707, 35, Olší 707/35, Maloměřice, 61400 Brno |
|
Zdeněk Malachta
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
jednatel |
20.11.2008 |
Adresa: |
66463, 26736977, Brno-venkov, Žabčice, Žabčice, Unkovická, 516, Unkovická 516, 66463 Žabčice |
|
Libor Borkovec
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
jednatel |
08.04.2006 |
Adresa: |
62300, 19382138, Brno, Stamicova, 3 |
|
Libor Borkovec
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
jednatel |
08.04.2006 |
Adresa: |
62300, 19382138, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Stamicova, 288, 3, Stamicova 288/3, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Zdeněk Malachta
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
jednatel |
12.08.1998 |
Adresa: |
19288921, Brno-město, Brno, Bieblova, 18 |
|
Zdeněk Malachta
|
Neaktivní
od 20.11.2008
|
jednatel |
12.08.1998 |
Adresa: |
61300, 19288921, Brno-město, Brno, Černá Pole, Bieblova, 162, 18, Bieblova 162/18, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ladislav Šustr
|
Neaktivní
od 12.08.1998
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
66459, 13262017, Telnice, Nová, 351 |
|
Zdeněk Malachta
|
Neaktivní
od 12.08.1998
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
63500, Brno, Teyschelova, 18 |
|
Libor Borkovec
|
Neaktivní
od 08.04.2006
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
62300, Brno, Stanicova, 3 |
|
Ladislav Šustr
|
Neaktivní
od 12.08.1998
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
66459, 13262017, Brno-venkov, Telnice, Telnice, Nová, 351, Nová 351, 66459 Telnice |
|
Zdeněk Malachta
|
Neaktivní
od 12.08.1998
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
62500, 19565844, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Starý Lískovec č.ev. 18, 62500 Brno |
|
Libor Borkovec
|
Neaktivní
od 08.04.2006
|
jednatel |
05.05.1994 |
Adresa: |
62500, 19558708, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Malostranská, 3, 7, Malostranská 3/7, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|