ing. ZDENĚK PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
09.05.2014 |
Adresa: |
61200, 19723067, Brno, Královo Pole, Högrova, 2891, 23 |
|
ing. Zdeněk Procházka
|
Aktivní
|
jednatel |
09.05.2014 |
Adresa: |
61200, 19723067, Brno-město, Brno, Královo Pole, Högrova, 2891, 23, Högrova 2891/23, Královo Pole, 61200 Brno |
|
PETR VRUBEL
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2013 |
Adresa: |
63900, 26670828, Brno, Štýřice, Jaroslava Foglara, 861, 1 |
|
PETR VRUBEL
|
Aktivní
|
jednatel |
22.04.2013 |
Adresa: |
63900, 26670828, Brno-město, Brno, Štýřice, Jaroslava Foglara, 861, 1, Jaroslava Foglara 861/1, Štýřice, 63900 Brno |
|
ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
jednatel |
22.03.1999 |
Adresa: |
61200, 19723067, Brno, Högrova, 2891/23 |
|
ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 09.05.2014
|
jednatel |
22.03.1999 |
Adresa: |
61200, 19723067, Brno-město, Brno, Královo Pole, Högrova, 2891, 23, Högrova 2891/23, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Petr Vrubel
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
jednatel |
23.04.1997 |
Adresa: |
19070152, Brno, Lysická, 9 |
|
Ing. Petr Vrubel
|
Neaktivní
od 22.04.2013
|
jednatel |
23.04.1997 |
Adresa: |
62100, 19070152, Brno-město, Brno, Ivanovice, Lysická, 305, 9, Lysická 305/9, Ivanovice, 62100 Brno |
|
ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 22.03.1999
|
jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
19432160, Brno-město, Brno, Elplova, 8 |
|
Ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 22.03.1999
|
jednatel |
04.12.1996 |
Adresa: |
62800, 19432160, Brno-město, Brno, Líšeň, Elplova, 2068, 8, Elplova 2068/8, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 04.12.1996
|
jednatel |
11.05.1994 |
Adresa: |
19432160, Brno, Elplova, 8 |
|
Ing. Zdeněk Procházka
|
Neaktivní
od 04.12.1996
|
jednatel |
11.05.1994 |
Adresa: |
62800, 19432160, Brno-město, Brno, Líšeň, Elplova, 2068, 8, Elplova 2068/8, Líšeň, 62800 Brno |
|