Ing. Jiří Rulíšek
|
Neaktivní
od 31.08.2004
|
jednatel |
16.05.2002 |
Adresa: |
61600, 25332449, Brno-město, Brno, Bochořákova, 14 |
|
Emerich Koudelka
|
Neaktivní
od 31.08.2004
|
jednatel |
16.05.2002 |
Adresa: |
62800, 19432291, Brno-město, Brno, Elplova, 34 |
|
Ing. Jiří Rulíšek
|
Neaktivní
od 31.08.2004
|
jednatel |
16.05.2002 |
Adresa: |
61600, 25332449, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3126, 14, Bochořákova 3126/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Emerich Koudelka
|
Neaktivní
od 31.08.2004
|
jednatel |
16.05.2002 |
Adresa: |
62800, 19432291, Brno-město, Brno, Líšeň, Elplova, 2081, 34, Elplova 2081/34, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. Jiří Rulíšek
|
Neaktivní
od 16.05.2002
|
jednatel |
18.10.2001 |
Adresa: |
61600, 25332449, Brno-město, Brno, Bochořákova, 14 |
|
Ing. Jiří Rulíšek
|
Neaktivní
od 16.05.2002
|
jednatel |
18.10.2001 |
Adresa: |
61600, 25332449, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Bochořákova, 3126, 14, Bochořákova 3126/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Jiří Rulíšek
|
Neaktivní
od 18.10.2001
|
jednatel |
05.12.2000 |
Adresa: |
63600, 19622279, Brno-město, Brno, Souběžná, 33 |
|
Ing. Jiří Rulíšek
|
Neaktivní
od 18.10.2001
|
jednatel |
05.12.2000 |
Adresa: |
63600, 19622279, Brno-město, Brno, Židenice, Souběžná, 391, 33, Souběžná 391/33, Židenice, 63600 Brno |
|
Zdeněk Fencl
|
Neaktivní
od 05.12.2000
|
jednatel |
15.04.1998 |
Adresa: |
13912151, Vyškov, Vyškov, U Jordánka, 80 |
|
Zdeněk Fencl
|
Neaktivní
od 05.12.2000
|
jednatel |
15.04.1998 |
Adresa: |
68201, 13912151, Vyškov, Vyškov, Brňany, U Jordánka, 363, 80, U Jordánka 363/80, Brňany, 68201 Vyškov |
|
Mgr. Radovan Vrbka
|
Neaktivní
od 15.04.1998
|
jednatel |
17.07.1995 |
Adresa: |
19161425, Brno, Preslova, 64 |
|
Mgr. Radovan Vrbka
|
Neaktivní
od 15.04.1998
|
jednatel |
17.07.1995 |
Adresa: |
60200, 19161425, Brno-město, Brno, Stránice, Preslova, 910, 64, Preslova 910/64, Stránice, 60200 Brno |
|
Ing. Čestmír Zedek
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
3, Krnov, Boženy Němcové, 31 |
|
Ing. Karel Čvančara
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
21951837, Praha 4, V Horkách, 11-1389 |
|
Ing. Miloslav Gábr
|
Neaktivní
od 15.04.1998
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
100, okr. Vyškov, Drnovice 634 |
|
Ing. Čestmír Zedek
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
31, Krnov, Boženy Němcové, Boženy Němcové 31, Krnov, Česká republika |
|
Ing. Karel Čvančara
|
Neaktivní
od 17.07.1995
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
14000, 21951837, Praha, Nusle, V Horkách, 1389, 11, V Horkách 1389/11, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Miloslav Gábr
|
Neaktivní
od 15.04.1998
|
jednatel |
24.05.1994 |
Adresa: |
68304, 537861, Vyškov, Drnovice, Drnovice, 634, č.p. 634, 68304 Drnovice |
|