ing. Bohumil Válka
|
Neaktivní
od 04.09.2004
|
likvidátor |
07.06.1995 |
Adresa: |
13438492, Kyjov, Nětčická, 2281 |
|
Ing. Bohumil Válka
|
Neaktivní
od 04.09.2004
|
likvidátor |
07.06.1995 |
Adresa: |
69701, 13438492, Hodonín, Kyjov, Nětčice, Nětčická, 2281, 84, Nětčická 2281/84, Nětčice, 69701 Kyjov |
|
ing. Antonín Žufánek
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
předseda představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
13364707, Blatnička, 151 |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
místopředseda představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
13710265, Veselí nad Moravou, 920 |
|
RNDr.,ing. Miroslav Hudeček
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
člen představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
13363379, Blatnička, 16 |
|
Antonín Míšek
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
člen představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
13363301, Blatnička, 9 |
|
Zdeněk Prajza
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
člen představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
13364855, Blatnička, 166 |
|
Miroslav Polách
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
člen představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
13363816, Blatnička, 60 |
|
Ivan Šrubař
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
člen představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
13364006, Blatnička, 81 |
|
ing. Antonín Žufánek
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
předseda představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
69671, 13364707, Hodonín, Blatnička, Blatnička, 151, č.p. 151, 69671 Blatnička |
|
Jan Vávra
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
místopředseda představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
69801, 13710265, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Stojanova, 920, Stojanova 920, 69801 Veselí nad Moravou |
|
RNDr.,ing. Miroslav Hudeček
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
člen představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
69671, 13363379, Hodonín, Blatnička, Blatnička, 16, č.p. 16, 69671 Blatnička |
|
Antonín Míšek
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
člen představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
69671, 13363301, Hodonín, Blatnička, Blatnička, 9, č.p. 9, 69671 Blatnička |
|
Zdeněk Prajza
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
člen představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
69671, 13364855, Hodonín, Blatnička, Blatnička, 166, č.p. 166, 69671 Blatnička |
|
Miroslav Polách
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
člen představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
69671, 13363816, Hodonín, Blatnička, Blatnička, 60, č.p. 60, 69671 Blatnička |
|
Ivan Šrubař
|
Neaktivní
od 09.04.2003
|
člen představenstva |
01.06.1994 |
Adresa: |
69671, 13364006, Hodonín, Blatnička, Blatnička, 81, č.p. 81, 69671 Blatnička |
|