Ing. IVO TOMÁŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
68201, 377406, Hoštice-Heroltice, Heroltice, 21 |
|
Ing. IVO TOMÁŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.07.2014 |
Adresa: |
68201, 377406, Vyškov, Hoštice-Heroltice, Heroltice, 21, Heroltice 21, 68201 Hoštice-Heroltice |
|
Ing. Stanislav Havlíček
|
Neaktivní
od 31.10.2002
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
Vnorovy II,, č.p.172 |
|
Ing. Ivo Tomášek
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
68326, Hoštice-Heroltice, Hoštice-Heroltice, 21 |
|
Ing. Stanislav Havlíček
|
Neaktivní
od 31.10.2002
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
č.p.172, Vnorovy II,, Vnorovy II, č.p.172, Česká republika |
|
Ing. Ivo Tomášek
|
Neaktivní
od 22.07.2014
|
jednatel |
30.10.2000 |
Adresa: |
68201, 378780, Vyškov, Hoštice-Heroltice, Hoštice, 21, Hoštice 21, 68201 Hoštice-Heroltice |
|
Ing. Václav Pálenský
|
Neaktivní
od 30.10.2000
|
jednatel |
23.09.1996 |
Adresa: |
23229802, Hodonín, Strážnice, Kovářská, 1524 |
|
Ing. Václav Pálenský
|
Neaktivní
od 30.10.2000
|
jednatel |
23.09.1996 |
Adresa: |
69662, 23229802, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Kovářská, 1524, Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
|
Václav Pálenksý
|
Neaktivní
od 23.09.1996
|
jednatel |
11.09.1996 |
Adresa: |
23229802, Hodonín, Strážnice, Kovářská, 1524 |
|
Václav Pálenksý
|
Neaktivní
od 23.09.1996
|
jednatel |
11.09.1996 |
Adresa: |
69662, 23229802, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Kovářská, 1524, Kovářská 1524, 69662 Strážnice |
|
Ing. Lubomír Bárta
|
Neaktivní
od 01.12.1995
|
jednatel |
14.07.1994 |
Adresa: |
79829, 10621849, Tištín, Tištín, 49 |
|
Ing. Ivo Tomášek
|
Neaktivní
od 30.10.2000
|
jednatel |
14.07.1994 |
Adresa: |
68326, Hoštice-Heroltice, Hoštice-Heroltice, 21 |
|
Ing. Lubomír Bárta
|
Neaktivní
od 01.12.1995
|
jednatel |
14.07.1994 |
Adresa: |
79829, 10621849, Prostějov, Tištín, Tištín, 49, č.p. 49, 79829 Tištín |
|
Ing. Ivo Tomášek
|
Neaktivní
od 30.10.2000
|
jednatel |
14.07.1994 |
Adresa: |
68201, 378780, Vyškov, Hoštice-Heroltice, Hoštice, 21, Hoštice 21, 68201 Hoštice-Heroltice |
|