LUDMILA DUFKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
61700, 19392893, Brno-město, Brno, Komárov, Hněvkovského, 180, 27 |
|
LUDMILA DUFKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.11.2016 |
Adresa: |
61700, 19392893, Brno-město, Brno, Komárov, Hněvkovského, 180, 27, Hněvkovského 180/27, Komárov, 61700 Brno |
|
Ludmila Dufková
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
19.08.2004 |
Adresa: |
61700, 19392893, Brno, Hněvkovského, 27 |
|
LUDMILA DUFKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.11.2016
|
jednatel |
19.08.2004 |
Adresa: |
61700, 19392893, Brno-město, Brno, Komárov, Hněvkovského, 180, 27, Hněvkovského 180/27, Komárov, 61700 Brno |
|
František Kreisinger
|
Neaktivní
od 19.08.2004
|
jednatel |
19.05.1997 |
Adresa: |
62300, 19384319, Brno, Pavlovská, 4 |
|
František Kreisinger
|
Neaktivní
od 19.08.2004
|
jednatel |
19.05.1997 |
Adresa: |
62300, 19384319, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Pavlovská, 498, 4, Pavlovská 498/4, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
RNDr. Aleš Moravec
|
Neaktivní
od 19.05.1997
|
jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
61200, 19715692, Brno, Mečířova, 16 |
|
RNDr. Aleš Moravec
|
Neaktivní
od 19.05.1997
|
jednatel |
15.07.1994 |
Adresa: |
61200, 19715692, Brno-město, Brno, Královo Pole, Mečířova, 2222, 16, Mečířova 2222/16, Královo Pole, 61200 Brno |
|