ANNA SÝKOROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2020 |
Adresa: |
68321, 488054, Vyškov, Pustiměř, Pustiměř, 9 |
|
Ing. JAROSLAV STANÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
68201, 13904116, Vyškov, Vyškov, Dědice, Jízdárenská, 600, 9 |
|
Ing. JAROSLAV STANÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.10.2015 |
Adresa: |
68201, 13904116, Vyškov, Vyškov, Dědice, Jízdárenská, 600, 9, Jízdárenská 600/9, Dědice, 68201 Vyškov |
|
ANNA SÝKOROVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
jednatel |
11.11.2020 |
Adresa: |
68321, 488054, Vyškov, Pustiměř, Pustiměř, 9, č.p. 9, 68321 Pustiměř |
|
Ing. Jaroslav Staníček
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
21.12.2001 |
Adresa: |
Vyškov 2, Jízdárenská 9/600 |
|
Anna Sýkorová
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
jednatel |
21.12.2001 |
Adresa: |
489352, Vyškov, Pustiměř, 139 |
|
Ing. Jaroslav Staníček
|
Neaktivní
od 28.10.2015
|
jednatel |
21.12.2001 |
Adresa: |
Vyškov 2, Jízdárenská 9/600, Jízdárenská 9/600, Vyškov 2, Česká republika |
|
Anna Sýkorová
|
Neaktivní
od 11.11.2020
|
jednatel |
21.12.2001 |
Adresa: |
68321, 489352, Vyškov, Pustiměř, Pustiměř, 139, č.p. 139, 68321 Pustiměř |
|
Ing. Jaroslav Staníček
|
Neaktivní
od 21.12.2001
|
jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
Vyškov 2, Jízdárenská 9/600 |
|
Ing. Jaroslav Staníček
|
Neaktivní
od 21.12.2001
|
jednatel |
09.01.1997 |
Adresa: |
Vyškov 2, Jízdárenská 9/600, Jízdárenská 9/600, Vyškov 2, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Staníček
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
jednatel |
02.08.1994 |
Adresa: |
Vyškov 2, Jízdárenská 9/600 |
|
Ing. Libor Hučík
|
Neaktivní
od 19.05.1998
|
jednatel |
02.08.1994 |
Adresa: |
Pustiměř-Prusy 227 |
|
Ing. Jaroslav Staníček
|
Neaktivní
od 09.01.1997
|
jednatel |
02.08.1994 |
Adresa: |
Vyškov 2, Jízdárenská 9/600, Jízdárenská 9/600, Vyškov 2, Česká republika |
|
Ing. Libor Hučík
|
Neaktivní
od 19.05.1998
|
jednatel |
02.08.1994 |
Adresa: |
Pustiměř-Prusy 227, Pustiměř-Prusy 227, Česká republika |
|