MILOŠ SOUKUP
|
Aktivní
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
62100, 19539941, Brno-město, Brno, Mokrá Hora, Brigádnická, 214, 45 |
|
MILOŠ SOUKUP
|
Aktivní
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
62100, 19539941, Brno-město, Brno, Mokrá Hora, Brigádnická, 214, 45, Brigádnická 214/45, Mokrá Hora, 62100 Brno |
|
Josef Novak
|
Neaktivní
od 11.01.1995
|
jednatel |
25.07.1994 |
Adresa: |
19589352, Brno, Elišky Machové, 25 |
|
Ing. Petr Kachlík
|
Neaktivní
od 18.04.1996
|
jednatel |
25.07.1994 |
Adresa: |
19474989, Brno, Rysova, 39 |
|
Miloš Soukup
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
25.07.1994 |
Adresa: |
19539941, Brno, Brigádnická, 45 |
|
Josef Novak
|
Neaktivní
od 11.01.1995
|
jednatel |
25.07.1994 |
Adresa: |
61600, 19589352, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Elišky Machové, 1333, 25, Elišky Machové 1333/25, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Petr Kachlík
|
Neaktivní
od 18.04.1996
|
jednatel |
25.07.1994 |
Adresa: |
62100, 19474989, Brno-město, Brno, Medlánky, Rysova, 453, 39, Rysova 453/39, Medlánky, 62100 Brno |
|
MILOŠ SOUKUP
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
25.07.1994 |
Adresa: |
62100, 19539941, Brno-město, Brno, Mokrá Hora, Brigádnická, 214, 45, Brigádnická 214/45, Mokrá Hora, 62100 Brno |
|