Ing. RAFAEL DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.05.2023 |
Adresa: |
67921, 7807244, Blansko, Černá Hora, Černá Hora, Úvozek, 80, Úvozek 80, 67921 Černá Hora |
|
ing. RAFAEL DVOŘÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2019 |
Adresa: |
67921, 7807244, Blansko, Černá Hora, Černá Hora, Úvozek, 80 |
|
Ing. RAFAEL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
jednatel |
22.02.2019 |
Adresa: |
67921, 7807244, Blansko, Černá Hora, Černá Hora, Úvozek, 80, Úvozek 80, 67921 Černá Hora |
|
ing. RAFAEL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
60200, 19175256, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 833, 54 |
|
ing. RAFAEL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 22.02.2019
|
jednatel |
24.10.2016 |
Adresa: |
60200, 19175256, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 833, 54, Botanická 833/54, Veveří, 60200 Brno |
|
ing. RAFAEL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
04.09.2013 |
Adresa: |
60200, 19175256, Brno, Veveří, Botanická, 833, 54 |
|
ing. RAFAEL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 24.10.2016
|
jednatel |
04.09.2013 |
Adresa: |
60200, 19175256, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 833, 54, Botanická 833/54, Veveří, 60200 Brno |
|
ing. Rafael Dvořák
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
jednatel |
03.08.1994 |
Adresa: |
60200, 19175256, Brno, Botanická, 54 |
|
ing. RAFAEL DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
jednatel |
03.08.1994 |
Adresa: |
60200, 19175256, Brno-město, Brno, Veveří, Botanická, 833, 54, Botanická 833/54, Veveří, 60200 Brno |
|