Vlastimil Korec
|
Neaktivní
od 23.04.1998
|
jednatel |
12.12.1996 |
Adresa: |
67401, 18746675, Třebíč, Třebíč, Kmochova, 766/21 |
|
Vlastimil Korec
|
Neaktivní
od 23.04.1998
|
jednatel |
12.12.1996 |
Adresa: |
67401, 18746675, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Kmochova, 766, 21, Kmochova 766/21, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
Karel Melkus
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
jednatel |
15.10.1996 |
Adresa: |
67545, 2682591, Šebkovice, 83 |
|
Karel Melkus
|
Neaktivní
od 30.07.2003
|
jednatel |
15.10.1996 |
Adresa: |
67545, 2682591, Třebíč, Šebkovice, Šebkovice, 83, č.p. 83, 67545 Šebkovice |
|
ing. Jiří Křivan
|
Neaktivní
od 31.03.1999
|
jednatel |
29.05.1995 |
Adresa: |
18768377, Třebíč, M. Majerové, 715 |
|
Ing. Jiří Křivan
|
Neaktivní
od 31.03.1999
|
jednatel |
29.05.1995 |
Adresa: |
67401, 18768377, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, M. Majerové, 715, 41, M. Majerové 715/41, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Vlastimil Korec
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
67401, 18746675, Třebíč, Kmochova, 766/21 |
|
Vlastimil Korec
|
Neaktivní
od 12.12.1996
|
jednatel |
06.03.1995 |
Adresa: |
67401, 18746675, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Kmochova, 766, 21, Kmochova 766/21, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 29.05.1995
|
jednatel |
05.08.1994 |
Adresa: |
67551, 18796451, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850 |
|
JUDr. Lubomír Novák
|
Neaktivní
od 29.05.1995
|
jednatel |
05.08.1994 |
Adresa: |
67551, 18796451, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Jaroměřice nad Rokytnou, M. Horákové, 850, M. Horákové 850, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou |
|