Ing. Jiří Forman
|
Neaktivní
od 20.03.2008
|
jednatel |
02.03.2004 |
Adresa: |
76005, 4250851, Zlín, Budovatelská, 4808 |
|
Ing. Jiří Forman
|
Neaktivní
od 20.03.2008
|
jednatel |
02.03.2004 |
Adresa: |
76005, 4250851, Zlín, Zlín, Zlín, Budovatelská, 4808, Budovatelská 4808, 76005 Zlín |
|
Ing. Pavel Malý
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
12.09.2003 |
Adresa: |
63400, 19483180, Brno, Kamínky, 7 |
|
Ing. Pavel Malý
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
jednatel |
12.09.2003 |
Adresa: |
63400, 19483180, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Kamínky, 283, 7, Kamínky 283/7, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
Ing. Richard Ondra
|
Neaktivní
od 12.09.2003
|
jednatel |
26.09.2002 |
Adresa: |
66431, 24931365, Brno-venkov, Česká, 224 |
|
Ing. Richard Ondra
|
Neaktivní
od 12.09.2003
|
jednatel |
26.09.2002 |
Adresa: |
66431, 24931365, Brno-venkov, Česká, Česká, 224, č.p. 224, 66431 Česká |
|
ing. Miroslav Petřík
|
Neaktivní
od 15.11.1999
|
|
08.01.1997 |
Adresa: |
76001, 3, Zlín, Zlín, Příluky, 327 |
|
ing. Miroslav Petřík
|
Neaktivní
od 15.11.1999
|
|
08.01.1997 |
Adresa: |
327, Zlín, Zlín, Příluky, 76001, Příluky 327, 76001 Zlín, okres: Zlín, Česká republika |
|
Ing. Richard Ondra
|
Neaktivní
od 26.09.2002
|
jednatel |
12.08.1994 |
Adresa: |
19562039, Brno, Irkutská, 1 |
|
Ing. Richard Ondra
|
Neaktivní
od 26.09.2002
|
jednatel |
12.08.1994 |
Adresa: |
62500, 19562039, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Irkutská, 311, 1, Irkutská 311/1, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|