ing. Petr Obst
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
jednatel |
05.09.1995 |
Adresa: |
19719019, Brno, Srbská, 36 |
|
Ing. Petr Obst
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
jednatel |
05.09.1995 |
Adresa: |
61200, 19719019, Brno-město, Brno, Královo Pole, Srbská, 2501, 36, Srbská 2501/36, Královo Pole, 61200 Brno |
|
František Dukát
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
4, Soběslav, Na Švadlačkách, 470/II |
|
Josef Vozdecký
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
24191191, Kuřim, Šmeralova, 1044 |
|
František Dukát
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
39201, 17403383, Tábor, Soběslav, Soběslav II, Na Švadlačkách, 470, Na Švadlačkách 470, Soběslav II, 39201 Soběslav |
|
Josef Vozdecký
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
66434, 24191191, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Šmeralova, 1044, 12, Šmeralova 1044/12, 66434 Kuřim |
|
ing. Zdeněk Černý
|
Neaktivní
od 04.07.1995
|
jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
19606010, Brno, Zákoutí, 3 |
|
Ing. Jaroslav Frydrych
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
19175531, Brno, Dřevařská, 8 |
|
ing. Zdeněk Černý
|
Neaktivní
od 04.07.1995
|
jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
61600, 19606010, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zákoutí, 2856, 3, Zákoutí 2856/3, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. Jaroslav Frydrych
|
Neaktivní
od 13.07.1998
|
jednatel |
17.10.1994 |
Adresa: |
60200, 19175531, Brno-město, Brno, Veveří, Dřevařská, 853, 8, Dřevařská 853/8, Veveří, 60200 Brno |
|