Milan Göth
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
jednatel |
07.11.2003 |
Adresa: |
13783611, Jihlava, Velký Beranov, 75 |
|
Milan Göth
|
Neaktivní
od 31.01.2011
|
jednatel |
07.11.2003 |
Adresa: |
58821, 13783611, Jihlava, Velký Beranov, Velký Beranov, 75, č.p. 75, 58821 Velký Beranov |
|
Petr Antalík
|
Neaktivní
od 07.11.2003
|
jednatel |
26.05.2003 |
Adresa: |
22306111, Praha 7, Ortenovo náměstí, 1028/25 |
|
Petr Antalík
|
Neaktivní
od 07.11.2003
|
jednatel |
26.05.2003 |
Adresa: |
17000, 22306111, Praha, Holešovice, Ortenovo náměstí, 1028, 25, Ortenovo náměstí 1028/25, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Karel Hrdlička
|
Neaktivní
od 26.05.2003
|
jednatel |
04.09.1998 |
Adresa: |
66455, 999999999, Brno-venkov, Moutnice, 14 |
|
Karel Hrdlička
|
Neaktivní
od 26.05.2003
|
jednatel |
04.09.1998 |
Adresa: |
66455, 13214373, Brno-venkov, Moutnice, Moutnice, 14, č.p. 14, 66455 Moutnice |
|
Michal Tulek
|
Neaktivní
od 07.08.1995
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
19470754, Brno, Kytnerova, 30 |
|
Karel Tománek
|
Neaktivní
od 04.09.1998
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
19196041, brno, Kudelova 5 |
|
Karel Hrdlička
|
Neaktivní
od 04.09.1998
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
999999999, Moutnice, 14 |
|
Michal Tulek
|
Neaktivní
od 07.08.1995
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
62100, 19470754, Brno-město, Brno, Medlánky, Kytnerova, 26, 30, Kytnerova 26/30, Medlánky, 62100 Brno |
|
Karel Tománek
|
Neaktivní
od 04.09.1998
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
60200, 19196041, Brno-město, Brno, Černá Pole, Kudelova, 1853, 5, Kudelova 1853/5, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Karel Hrdlička
|
Neaktivní
od 04.09.1998
|
jednatel |
23.08.1994 |
Adresa: |
66455, 13214373, Brno-venkov, Moutnice, Moutnice, 14, č.p. 14, 66455 Moutnice |
|