TOMÁŠ KUSÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2013 |
Adresa: |
61300, 19293267, Brno, Černá Pole, Helfertova, 539, 44 |
|
TOMÁŠ KUSÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2013 |
Adresa: |
61300, 19293267, Brno-město, Brno, Černá Pole, Helfertova, 539, 44, Helfertova 539/44, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Tomáš Kusý
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
jednatel |
03.01.2008 |
Adresa: |
61300, 19293267, Brno, Helfertova, 539/44 |
|
TOMÁŠ KUSÝ
|
Neaktivní
od 25.11.2013
|
jednatel |
03.01.2008 |
Adresa: |
61300, 19293267, Brno-město, Brno, Černá Pole, Helfertova, 539, 44, Helfertova 539/44, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Lenka Kusá
|
Neaktivní
od 03.01.2008
|
jednatel |
16.11.2004 |
Adresa: |
61200, Brno, Svatopluka Čecha, 106a |
|
Lenka Kusá
|
Neaktivní
od 03.01.2008
|
jednatel |
16.11.2004 |
Adresa: |
61200, 19712880, Brno-město, Brno, Královo Pole, Svatopluka Čecha, 1939, 106a, Svatopluka Čecha 1939/106a, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Lenka Veverková
|
Neaktivní
od 16.11.2004
|
jednatel |
30.01.1997 |
Adresa: |
61600, Brno-město, Brno, Foersterova, 1 |
|
Lenka Veverková
|
Neaktivní
od 16.11.2004
|
jednatel |
30.01.1997 |
Adresa: |
61600, 19601506, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Foerstrova, 2408, 1, Foerstrova 2408/1, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Tomáš Kusý
|
Neaktivní
od 30.01.1997
|
jednatel |
02.09.1994 |
Adresa: |
61300, 19293267, Brno, Helfertova, 44 |
|
TOMÁŠ KUSÝ
|
Neaktivní
od 30.01.1997
|
jednatel |
02.09.1994 |
Adresa: |
61300, 19293267, Brno-město, Brno, Černá Pole, Helfertova, 539, 44, Helfertova 539/44, Černá Pole, 61300 Brno |
|