Ing. Miloš Špetla
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
jednatel |
20.01.1999 |
Adresa: |
4132106, Otrokovice, kpt.Jaroše, 1199 |
|
Ing. Miloš Špetla
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
jednatel |
20.01.1999 |
Adresa: |
76502, 4132106, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, Kpt. Jaroše, 1199, Kpt. Jaroše 1199, Kvítkovice, 76502 Otrokovice |
|
Ing. Josef Tkáč
|
Neaktivní
od 20.01.1999
|
jednatel |
28.04.1997 |
Adresa: |
3, Zlín, Otrokovice, Střed, 1309 |
|
Evžen Batoušek
|
Neaktivní
od 20.01.1999
|
jednatel |
28.04.1997 |
Adresa: |
3, Zlín, Otrokovice, Trávníky, 1180 |
|
Alena Lipnerová
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
jednatel |
28.04.1997 |
Adresa: |
4173082, Zlín, Zlín, B. Němcové, 489 |
|
Ing. Josef Tkáč
|
Neaktivní
od 20.01.1999
|
jednatel |
28.04.1997 |
Adresa: |
1309, Zlín, Otrokovice, Střed, Střed 1309, Otrokovice, okres: Zlín, Česká republika |
|
Evžen Batoušek
|
Neaktivní
od 20.01.1999
|
jednatel |
28.04.1997 |
Adresa: |
1180, Zlín, Otrokovice, Trávníky, Trávníky 1180, Otrokovice, okres: Zlín, Česká republika |
|
Alena Lipnerová
|
Neaktivní
od 29.05.2007
|
jednatel |
28.04.1997 |
Adresa: |
76001, 4173082, Zlín, Zlín, Prštné, B. Němcové, 489, B. Němcové 489, Prštné, 76001 Zlín |
|
Alena Lipnerová
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
jednatel |
21.09.1994 |
Adresa: |
4173082, Zlín, B. Němcové, 489 |
|
Ing. Josef Tkáč
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
jednatel |
21.09.1994 |
Adresa: |
3, Otrokovice, Střed, 1309 |
|
Evžen Batoušek
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
jednatel |
21.09.1994 |
Adresa: |
3, Otrokovice, Trávníky, 1180 |
|
Alena Lipnerová
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
jednatel |
21.09.1994 |
Adresa: |
76001, 4173082, Zlín, Zlín, Prštné, B. Němcové, 489, B. Němcové 489, Prštné, 76001 Zlín |
|
Ing. Josef Tkáč
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
jednatel |
21.09.1994 |
Adresa: |
1309, Otrokovice, Střed, Střed 1309, Otrokovice, Česká republika |
|
Evžen Batoušek
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
jednatel |
21.09.1994 |
Adresa: |
1180, Otrokovice, Trávníky, Trávníky 1180, Otrokovice, Česká republika |
|