Mgr. STANISLAV GERICH
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2022 |
Adresa: |
76001, 4176898, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá II, 287 |
|
Mgr. STANISLAV GERICH
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2022 |
Adresa: |
76001, 4176898, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá II, 287, Mokrá II 287, Mladcová, 76001 Zlín |
|
Mgr. STANISLAV GERICH
|
Neaktivní
od 02.03.2022
|
jednatel |
25.12.2019 |
Adresa: |
76001, 4163079, Zlín, Zlín, Kudlov, Fabiánka I, 251 |
|
Mgr. STANISLAV GERICH
|
Neaktivní
od 02.03.2022
|
jednatel |
25.12.2019 |
Adresa: |
76001, 4163079, Zlín, Zlín, Kudlov, Fabiánka I, 251, Fabiánka I 251, Kudlov, 76001 Zlín |
|
Mgr. STANISLAV GERICH
|
Neaktivní
od 25.12.2019
|
jednatel |
29.07.2018 |
Adresa: |
76001, 28422180, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy VI, 6988 |
|
Mgr. STANISLAV GERICH
|
Neaktivní
od 25.12.2019
|
jednatel |
29.07.2018 |
Adresa: |
76001, 28422180, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy VI, 6988, Lazy VI 6988, 76001 Zlín |
|
Mgr. Stanislav Gerich
|
Neaktivní
od 29.07.2018
|
jednatel |
19.12.2007 |
Adresa: |
76001, 4242114, Zlín, Lazy VI, 3787 |
|
Mgr. Stanislav Gerich
|
Neaktivní
od 29.07.2018
|
jednatel |
19.12.2007 |
Adresa: |
76001, 4242114, Zlín, Zlín, Zlín, Lazy VI, 3787, Lazy VI 3787, 76001 Zlín |
|
Mgr. Roman Vlček
|
Neaktivní
od 19.12.2007
|
jednatel |
16.08.2006 |
Adresa: |
76701, 10374175, Kroměříž, Spáčilova, 3080/36 |
|
Mgr. Roman Vlček
|
Neaktivní
od 19.12.2007
|
jednatel |
16.08.2006 |
Adresa: |
76701, 10374175, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Spáčilova, 3080, 36, Spáčilova 3080/36, 76701 Kroměříž |
|
Ing. Miloš Krybus
|
Neaktivní
od 16.08.2006
|
jednatel |
21.05.2004 |
Adresa: |
Vyškovská 395, Kojetín, PSČ: 752 01 |
|
ing. Miloš Krybus
|
Neaktivní
od 16.08.2006
|
jednatel |
21.05.2004 |
Adresa: |
75201, 11299479, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Vyškovská, 395, Vyškovská 395, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
Petr Šalomon
|
Neaktivní
od 21.05.2004
|
jednatel |
18.12.2003 |
Adresa: |
10231943, Holešov, Hanácká, 336 |
|
Petr Šalomon
|
Neaktivní
od 21.05.2004
|
jednatel |
18.12.2003 |
Adresa: |
76901, 10231943, Kroměříž, Holešov, Všetuly, Hanácká, 336, Hanácká 336, Všetuly, 76901 Holešov |
|
Viktor Korejs
|
Neaktivní
od 18.12.2003
|
jednatel |
10.07.1997 |
Adresa: |
21746796, Praha 2, Americká, 2 |
|
Viktor Korejs
|
Neaktivní
od 18.12.2003
|
jednatel |
10.07.1997 |
Adresa: |
12000, 21746796, Praha, Vinohrady, Americká, 703, 2, Americká 703/2, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Viktor Korejs
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
jednatel |
31.08.1995 |
Adresa: |
21746796, Praha 2, Americká, 2 |
|
Viktor Korejs
|
Neaktivní
od 10.07.1997
|
jednatel |
31.08.1995 |
Adresa: |
12000, 21746796, Praha, Vinohrady, Americká, 703, 2, Americká 703/2, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Jaromír Hanák
|
Neaktivní
od 31.08.1995
|
jednatel |
23.09.1994 |
Adresa: |
4133285, Otrokovice, Nivy, 1528 |
|
ing. Lubomír Kubiš
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
jednatel |
23.09.1994 |
Adresa: |
4077172, Napajedla, Komenského, 834 |
|
Ing. JAROMÍR HANÁK
|
Neaktivní
od 31.08.1995
|
jednatel |
23.09.1994 |
Adresa: |
76502, 4133285, Zlín, Otrokovice, Kvítkovice, Nivy, 1528, Nivy 1528, Kvítkovice, 76502 Otrokovice |
|
ing. Lubomír Kubiš
|
Neaktivní
od 08.09.1998
|
jednatel |
23.09.1994 |
Adresa: |
76361, 4077172, Zlín, Napajedla, Napajedla, Komenského, 834, Komenského 834, 76361 Napajedla |
|