PETR STRATIL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2020 |
Adresa: |
61900, 80601693, Brno-město, Brno, Přízřenice, Moravanské lány, 359, 50c |
|
PETR STRATIL
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2020 |
Adresa: |
61900, 80601693, Brno-město, Brno, Přízřenice, Moravanské lány, 359, 50c, Moravanské lány 359/50c, Přízřenice, 61900 Brno |
|
PETR STRATIL
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
62700, 19547668, Brno, Slatina, Vlnitá, 547, 17 |
|
PETR STRATIL
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
jednatel |
15.07.2014 |
Adresa: |
62700, 19547668, Brno-město, Brno, Slatina, Vlnitá, 547, 17, Vlnitá 547/17, Slatina, 62700 Brno |
|
Ing. VLADIMÍR KŘIVAN
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
jednatel |
14.03.2014 |
Adresa: |
50011, 23928930, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 340, 34 |
|
Ing. VLADIMÍR KŘIVAN
|
Neaktivní
od 18.12.2015
|
jednatel |
14.03.2014 |
Adresa: |
50011, 23928930, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 340, 34, Štefánikova 340/34, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
Pavel Stratil
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
25.08.2005 |
Adresa: |
62700, 19547668, Brno, Vlnitá, 17 |
|
Pavel Stratil
|
Neaktivní
od 15.07.2014
|
jednatel |
25.08.2005 |
Adresa: |
62700, 19547668, Brno-město, Brno, Slatina, Vlnitá, 547, 17, Vlnitá 547/17, Slatina, 62700 Brno |
|
Pavel Stratil
|
Neaktivní
od 25.08.2005
|
jednatel |
07.12.1998 |
Adresa: |
24120821, Mokrá, 160 |
|
ing. Vladimír Křivan
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
jednatel |
07.12.1998 |
Adresa: |
50011, 23928930, Hradec Králové, Hradec Králové, Štefánikova, 340 |
|
Pavel Stratil
|
Neaktivní
od 25.08.2005
|
jednatel |
07.12.1998 |
Adresa: |
66404, 24120821, Brno-venkov, Mokrá-Horákov, Mokrá, 160, Mokrá 160, 66404 Mokrá-Horákov |
|
Ing. VLADIMÍR KŘIVAN
|
Neaktivní
od 14.03.2014
|
jednatel |
07.12.1998 |
Adresa: |
50011, 23928930, Hradec Králové, Hradec Králové, Moravské Předměstí, Štefánikova, 340, 34, Štefánikova 340/34, Moravské Předměstí, 50011 Hradec Králové |
|
ing. René Urbař
|
Neaktivní
od 07.12.1998
|
jednatel |
29.09.1994 |
Adresa: |
19602481, Brno, Kvapilova, 3 |
|
Pavel Stratil
|
Neaktivní
od 07.12.1998
|
jednatel |
29.09.1994 |
Adresa: |
24120821, Mokrá, 160 |
|
ing. René Urbař
|
Neaktivní
od 07.12.1998
|
jednatel |
29.09.1994 |
Adresa: |
61600, 19602481, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Kvapilova, 2505, 3, Kvapilova 2505/3, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Pavel Stratil
|
Neaktivní
od 07.12.1998
|
jednatel |
29.09.1994 |
Adresa: |
66404, 24120821, Brno-venkov, Mokrá-Horákov, Mokrá, 160, Mokrá 160, 66404 Mokrá-Horákov |
|